NORBU Tibetská medicína s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
NORBU Tibetská medicína s.r.o. (06071813) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 67, 37001 Planá. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 5. 2017 a je stále aktivní. NORBU Tibetská medicína s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o NORBU Tibetská medicína s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro NORBU Tibetská medicína s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 3. 5. 2017 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 26177 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 06071813 | |
Jméno: | NORBU Tibetská medicína s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 3.5.2017 |
Zapsána dne: | 3.5.2017 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 3.5.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 67, Planá 37001, Česká republika | 5.8.2019 |
---|---|---|
Adresa: | Pabláskova 380/32, České Budějovice 37001, Česká republika | 17.8.2018 - 5.8.2019 |
Adresa: | Generála Svobody 239/27, České Budějovice 37001, Česká republika | 3.5.2017 - 17.8.2018 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v oborech činnosti: - zprostředkování obchodu a služeb, - velkoobchod a maloobchod, - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, - výroba, obchod a služby jindy nezařazené, | 23.3.2022 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 3.5.2017 - 23.3.2022 |
Jednatel | Ing. Pavel Maule |
---|---|
Ve funkci | od 14.9.2022 |
Adresa | 109, 37384 Branišov |
jednatel | Ing. Roman Nenadl |
---|---|
Ve funkci | od 8.9.2023 |
Adresa | Komenského 1096, 73911 Frýdlant nad Ostravicí |
jednatel | Ing. Roman Nenadl |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.2021 do 8.9.2023 |
Adresa | Jiráskova 1132, 73911 Frýdlant nad Ostravicí |
Jednatel | Ing. Pavel Maule |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2022 do 14.9.2022 |
Adresa | Krčínova 1097/24, 37011 České Budějovice |
jednatel | Ing. Roman Nenadl |
---|---|
Ve funkci | od 11.5.2018 do 25.6.2021 |
Adresa | Pabláskova 380/32, 37001 České Budějovice |
jednatel | Ing. Roman Nenadl |
---|---|
Ve funkci | od 14.5.2017 do 11.5.2018 |
Adresa | Generála Svobody 239/27, 37001 České Budějovice |
jednatel | Ing. Roman Nenadl |
---|---|
Ve funkci | od 14.5.2017 do 11.5.2018 |
Adresa | Generála Svobody 239/27, 37001 České Budějovice |
jednatel | Ing. Roman Nenadl |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2017 do 14.5.2017 |
Adresa | Křižíkova 53/52b, 18600 Praha |
jednatel | Ing. Roman Nenadl |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2017 do 14.5.2017 |
Adresa | Křižíkova 53/52b, 18600 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 06071813 |
---|---|
Jméno: | NORBU Tibetská medicína s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 3. 5. 2017 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | 67, Planá 37001 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 5. 2017 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Pavel Maule |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Roman Nenadl |
IČO: | 06071813 |
---|---|
Firma: | NORBU Tibetská medicína s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | České Budějovice |
Základní územní jednotka: | Planá |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 3. 5. 2017 |
Sídlo: | 67, Planá 37001 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |