Norak porta s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Norak porta s.r.o. (06672515) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Čujkovova 1714/21, 70030 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 12. 2017 a je stále aktivní. Norak porta s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Norak porta s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Norak porta s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 12. 12. 2017 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 72871 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 06672515 | |
Jméno: | Rezidence J. Glazarová s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 12.12.2017 |
Zapsána dne: | 12.12.2017 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 12.12.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Čujkovova 1714/21, Ostrava 70030, Česká republika | 23.2.2024 |
---|---|---|
Adresa: | Na Šestém 2110/19, Ostrava 71000, Česká republika | 12.12.2017 - 23.2.2024 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Zprostředkování obchodu a služeb | 23.2.2024 |
Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí | 23.2.2024 |
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků | 23.2.2024 |
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení | 23.2.2024 |
Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling | 23.2.2024 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 12.12.2017 - 23.2.2024 |
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 12.12.2017 |
jednatel | Bohumír Krištof |
---|---|
Ve funkci | od 23.2.2024 |
Adresa | Nový Svět 511/8, 73564 Havířov |
Jednatel | RNDr. Vladimír Staňo |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2020 do 23.2.2024 |
Adresa | Na Šestém 2110/19, 71000 Ostrava |
jednatel | Bc. Iveta Staňo Gebauer |
---|---|
Ve funkci | od 16.1.2022 do 23.2.2024 |
Adresa | Na Šestém 2110/19, 71000 Ostrava |
jednatel | Bc. Iveta Staňo Gebauer |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2022 do 16.1.2022 |
Adresa | Keltičkova 325/19, 71000 Ostrava |
jednatel | Bc. Iveta Gebauer |
---|---|
Ve funkci | od 25.12.2021 do 14.1.2022 |
Adresa | Keltičkova 325/19, 71000 Ostrava |
jednatel | Bc. Iveta Trojková |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2017 do 25.12.2021 |
Adresa | Keltičkova 325/19, 71000 Ostrava |
jednatel | Tomáš Velička |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2018 do 15.6.2020 |
Adresa | Jiráskova 968, 74283 Klimkovice |
jednatel | Tomáš Velička |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2017 do 9.6.2018 |
Adresa | Marty Krásové 4449/9, 70800 Ostrava |
IČO (identifikační číslo): | 06672515 |
---|---|
Jméno: | Norak porta s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 12. 12. 2017 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Čujkovova 1714/21, Ostrava 70030 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 12. 12. 2017 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 12. 12. 2017 |
Člen statutárního orgánu: | Bohumír Krištof |
---|
IČO: | 06672515 |
---|---|
Firma: | Norak porta s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Ostrava-Jih |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 12. 12. 2017 |
Sídlo: | Čujkovova 1714/21, Ostrava 70030 |
---|
Výstavba bytových a nebytových budov |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Činnosti reklamních agentur |
Specializované návrhářské činnosti |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |