Nonet s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Nonet s.r.o. v likvidaci (60486457) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Košická 63/30, 10100 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 3. 1994 Nonet s.r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Nonet s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Nonet s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 9. 3. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 27071 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 60486457 | |
Jméno: | Nonet s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 9.3.1994 |
Zapsána dne: | 9.3.1994 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 83Cm 457/2022-6 ze dne 11.5.2022 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 23.7.2022. | 20.10.2022 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 9.3.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Košická 63/30, Praha 10100, Česká republika | 25.2.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Lužná 716/2, Praha 6 16000, Česká republika | 23.6.2010 - 25.2.2015 |
Adresa: | Hošťálkova 73, Praha 6 16000, Česká republika | 12.12.1994 - 23.6.2010 |
Adresa: | Hybernská 13, Praha 1 , Česká republika | 9.3.1994 - 12.12.1994 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 26.4.2010 - 31.7.2017 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti cestovního ruchu | 20.9.2000 - 26.4.2010 |
provoz ubytovacích zařízení (vyjma hostinské činnosti) | 20.9.2000 - 26.4.2010 |
realitní kancelář | 13.10.1994 - 26.4.2010 |
nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej- vyjma zboží uvedeného v příl.zák.č.455/91 Sb. vyloučeného | 9.3.1994 - 26.4.2010 |
jednatel | Mladen Fligić |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.2010 |
Adresa | Nušlova 2273/11, 15800 Praha 5 |
Jednatel | Zoja Popova |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2000 do 23.6.2010 |
Adresa | Hošťálkova 73, 16901 Praha 6 |
Jednatel | Václav Kamiš |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.1998 do 31.3.2000 |
Adresa | Kubíkova 1177, 18000 Praha 8 |
Jednatel | Zoja Popova |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.1994 do 2.4.1998 |
Adresa | Pod Šmukýřkou 1048/2, 15000 Praha 5 |
jednatel | Ilja Lerner |
---|---|
Ve funkci | od 9.3.1994 do 13.10.1994 |
Adresa | Nad lesíkem 2189, Praha 6 |
IČO (identifikační číslo): | 60486457 |
---|---|
Jméno: | Nonet s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 9. 3. 1994 |
Člen statutárního orgánu: | Mladen Fligić |
---|
IČO: | 60486457 |
---|---|
Firma: | Nonet s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 10 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 9. 3. 1994 |
Sídlo: | Košická 63/30, Praha 10100 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |