NOK s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
NOK s.r.o. (25559869) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Partyzánská 3019/3, 79601 Prostějov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 4. 1999 a je stále aktivní. NOK s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o NOK s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro NOK s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 6. 4. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 33593 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25559869 | |
Jméno: | NOK s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 6.4.1999 |
Zapsána dne: | 6.4.1999 | |
společnost se zahraniční majetkovou účastí. | 6.4.1999 |
Základní kapitál | 1 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 27.7.2001 | |
Základní kapitál | 720 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 8.9.2000 - 27.7.2001 | |
Základní kapitál | 560 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 28.7.1999 - 8.9.2000 | |
Základní kapitál | 280 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 6.4.1999 - 28.7.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Partyzánská 3, Prostějov 79601, Česká republika | 6.4.1999 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 28.7.2009 |
úklidové práce | 8.9.2000 - 28.7.2009 |
zednictví | 6.4.1999 |
pilařské práce | 6.4.1999 - 28.7.2009 |
zemní a výkopové práce | 6.4.1999 - 28.7.2009 |
jednatel | Heorhiy Hlukhanych |
---|---|
Ve funkci | od 25.5.2005 |
Adresa | ulice Vinogradna 24, Seredne |
jednatel | Bohdan Suhokon |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2001 do 25.5.2005 |
Adresa | Dr. Ondroucha 481/2, Smržice |
jednatel | Kateryna Kokhan |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.1999 do 25.5.2005 |
Adresa | P. Bezruče 319/3, Vyškov |
jednatel | Oksana Tymchenko |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.1999 do 25.5.2005 |
Adresa | P. Bezruče 319/3, Vyškov |
jednatel | Bohdan Suhokon |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.1999 do 27.7.2001 |
Adresa | P.Bezruče 319/3, Vyškov |
IČO (identifikační číslo): | 25559869 |
---|---|
Jméno: | NOK s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 6. 4. 1999 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 2 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 6. 4. 1999 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 6. 4. 1999 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 4. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 4. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 12. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Heorhiy Hlukhanych |
---|
IČO: | 25559869 |
---|---|
Firma: | NOK s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Prostějov |
Základní územní jednotka: | Prostějov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 6. 4. 1999 |
Sídlo: | Partyzánská 3019/3, Prostějov 79601 |
---|
Podpůrné činnosti pro lesnictví |
Výstavba bytových a nebytových budov |
Demolice a příprava staveniště |
Úklidové činnosti |