NITARA s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
NITARA s.r.o. (25557611) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 526, 68738 Nedakonice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 3. 1999 NITARA s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o NITARA s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro NITARA s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 15. 3. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 33179 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25557611 | |
Jméno: | NITARA s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 15.3.1999 |
Zapsána dne: | 15.3.1999 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 15.3.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 526, Nedakonice 68738, Česká republika | 5.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | čp. 526, Nedakonice 68738, Česká republika | 6.10.2004 - 5.10.2016 |
Adresa: | 419, Nedakonice 68738, Česká republika | 15.3.1999 - 6.10.2004 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Obráběčství | 7.10.2014 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 7.10.2014 |
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení | 15.3.1999 - 3.10.2008 |
kovoobráběčství | 15.3.1999 - 7.10.2014 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 15.3.1999 - 7.10.2014 |
jednatel | Ing. Květoslav Trávníček |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2014 |
Adresa | 505, 68708 Břestek |
jednatel | Michal Ondřej |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2014 |
Adresa | 419, 68738 Nedakonice |
jednatel | Ing. Květoslav Trávníček |
---|---|
Ve funkci | od 11.4.2018 |
Adresa | 26, 68708 Břestek |
jednatel | Ing. Květoslav Trávníček |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2014 do 11.4.2018 |
Adresa | 505, 68708 Břestek |
jednatel | Michal Ondřej |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.2004 do 7.10.2014 |
Adresa | čp. 419, 68738 Nedakonice |
jednatel | Ing. Květoslav Trávníček |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.2004 do 7.10.2014 |
Adresa | čp. 215, 68708 Břestek |
jednatel | Ing. Květoslav Trávníček |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.1999 do 6.10.2004 |
Adresa | 215, 68708 Břestek |
jednatel | Michal Ondřej |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.1999 do 6.10.2004 |
Adresa | 419, 68738 Nedakonice |
IČO: | 25557611 |
---|---|
Firma: | NITARA s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Uherské Hradiště |
Základní územní jednotka: | Nedakonice |
Počet zaměstnanců: | 10 - 19 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 15. 3. 1999 |
Sídlo: | 526, Nedakonice 68738 |
---|
Obrábění |
Výroba ostatních kovodělných výrobků j. n. |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |