NISASPORT-ELEKTRONIK, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
NISASPORT-ELEKTRONIK, s.r.o. (47311452) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 100, 46801 Maršovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 11. 1992 a je stále aktivní. NISASPORT-ELEKTRONIK, s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o NISASPORT-ELEKTRONIK, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro NISASPORT-ELEKTRONIK, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 27. 11. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 3754 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47311452 | |
Jméno: | NISASPORT-ELEKTRONIK, společnost s ručením omezeným .zkr.: NISASPORT-ELEKTRONIK, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 27.11.1992 |
Zapsána dne: | 27.11.1992 | |
Společníci: 1. Zdeněk T h o r o v s k ý , bytem Mšenská 62, Jablonec nad Nisou, 2. Ladislav K u t i l , bytem Ještědská 13, Jablonec nad Nisou, 3. Jiří D o l e ž a l , bytem Kořenov 614, 4. Václav L i n k a , bytem Radčice 94. | 27.11.1992 - 27.4.1994 | |
Výše základního jmění společnosti: 100 000,- Kčs. Výše vkladu každého společníka a rozsah jeho splacení: Zdeněk Thorovský - vklad : 25 000,- Kčs, splaceno : 13 000,- Kčs Ladislav Kutil - vklad : 25 000,- Kčs, splaceno : 13 000,- Kčs Jiří Doležal - vklad : 25 000,- Kčs, splaceno : 13 000,- Kčs Václav Linka - vklad : 25 000,- Kčs, splaceno : 13 000,- Kčs. | 27.11.1992 - 27.4.1994 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 27.11.1992 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 100, Maršovice 46801, Česká republika | 1.12.2016 |
---|---|---|
Adresa: | 100, Maršovice , Česká republika | 27.11.1992 - 29.7.2002 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 19.1.2021 |
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení | 4.4.2018 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci živností volných | 4.4.2018 - 19.1.2021 |
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - výroba, montáž a opravy výrobků a zařízení spotřební elektroniky | 27.11.1992 - 4.4.2018 |
jednatel | Jiří Doležal |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2021 |
Adresa | 927, 46849 Kořenov |
Jednatel | Ladislav Kutil |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2016 do 19.1.2021 |
Adresa | Ještědská 2530/14, 46601 Jablonec nad Nisou |
Jednatel | Ladislav Kutil |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.2002 do 30.11.2016 |
Adresa | Ještědská 14, 46601 Jablonec nad Nisou |
Jednatel | Ladislav Kutil |
---|---|
Ve funkci | od 15.10.1998 do 29.7.2002 |
Adresa | Ještědská 14, Jablonec nad Nisou |
Druhý jednatel | Ladislav Kutil |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.1992 do 15.10.1998 |
Adresa | Ještědská 13, Jablonec nad Nisou |
První jednatel | Zdeněk Thorovský |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.1992 do 27.4.1994 |
Adresa | Mšenská 62, Jablonec nad Nisou |
IČO (identifikační číslo): | 47311452 |
---|---|
Jméno: | NISASPORT-ELEKTRONIK, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 27. 11. 1992 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 2 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 27. 11. 1992 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 27. 11. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 11. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ladislav Kutil |
---|
IČO: | 47311452 |
---|---|
Firma: | NISASPORT-ELEKTRONIK, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Jablonec nad Nisou |
Základní územní jednotka: | Maršovice |
Počet zaměstnanců: | 6 - 9 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 27. 11. 1992 |
Sídlo: | 100, Maršovice 46801 |
---|
Výroba spotřební elektroniky |
Elektrické instalace |
Maloobchod s počítačovým a komunikačním zařízením ve specializovaných prodejnách |