Niko - tour s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Niko - tour s.r.o. (28948599) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Štichova 583/19, 14900 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 8. 2009 a je stále aktivní. Niko - tour s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o Niko - tour s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Niko - tour s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 17. 8. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 155145 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28948599 | |
Jméno: | Niko - tour s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 17.8.2009 |
Zapsána dne: | 17.8.2009 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 10.8.2011 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | 50 % | |
Platnost od - do | 17.8.2009 - 10.8.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Štichova 583/19, Praha 4 14900, Česká republika | 17.8.2009 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 17.8.2009 |
silniční motorová doprava - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní | 17.8.2009 |
jednatel | Alla Bondar |
---|---|
Ve funkci | od 10.8.2011 |
Adresa | , Nikopol, Proletarska 12/1 |
jednatel | Kostyantyn Bondar |
---|---|
Ve funkci | od 17.8.2009 |
Adresa | Štichova 583/19, 14900 Praha 4 |
jednatel | Alla Bondar |
---|---|
Ve funkci | od 17.8.2009 do 10.8.2011 |
Adresa | , Nikopol, Proletarska 12/1 |
IČO (identifikační číslo): | 28948599 |
---|---|
Jméno: | Niko - tour s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 17. 8. 2009 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Štichova 583/19, Praha 14900 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 6. 4. 2020 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 8. 2009 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 8. 2009 |
Zánik oprávnění | 19. 11. 2016 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Zánik oprávnění | 20. 11. 2007 |
Ukončení oprávnění | 20. 11. 2007 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Zánik oprávnění | 20. 11. 2007 |
Ukončení oprávnění | 20. 11. 2007 |
Člen statutárního orgánu: | Alla Bondar |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Kostyantyn Bondar |
IČO: | 28948599 |
---|---|
Firma: | Niko - tour s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 11 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 17. 8. 2009 |
Sídlo: | Štichova 583/19, Praha 14900 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Silniční nákladní doprava a stěhovací služby |
Silniční nákladní doprava |