NIKKOM, s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
NIKKOM, s.r.o. v likvidaci (27098893) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Podvinný mlýn 2126/1, 19000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 11. 2003 NIKKOM, s.r.o. v likvidaci má dva obory činností.
Jako zdroj dat o NIKKOM, s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro NIKKOM, s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 10. 11. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 96130 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27098893 | |
Jméno: | NIKKOM, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 10.11.2003 |
Zapsána dne: | 10.11.2003 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 83Cm 922/2022-5 ze dne 2.11.2022 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 29.11.2022. | 19.9.2023 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 10.11.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Podvinný mlýn 2126/1, Praha 9 19000, Česká republika | 25.6.2012 |
---|---|---|
Adresa: | Na Kozačce 1103/5, Praha 2 12000, Česká republika | 6.10.2011 - 25.6.2012 |
Adresa: | Bryksova 761, Praha 9 19800, Česká republika | 10.11.2003 - 22.11.2005 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 9.4.2009 |
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím | 3.7.2008 - 6.10.2011 |
jednatel | Nikolay Kristia |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.2012 |
Adresa | , Krasnodar, 1. projezd Tolbuchina 50 |
jednatel | Nikolay Kristya |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.2011 do 25.6.2012 |
Adresa | , Krasnodar, 1. projezd Tolbuchina 50 |
jednatel | Nikolay Kristya |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2006 do 6.10.2011 |
Adresa | Jivenská 1294/4, 14000 Praha 4 |
jednatel | Nikolay Kristya |
---|---|
Ve funkci | od 22.11.2005 do 19.10.2006 |
Adresa | Bryksova 761/42, 19800 Praha 9 |
jednatel | Nikolay Kristya |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2003 do 22.11.2005 |
Adresa | Vranovská 81, 61400 Brno |
IČO: | 27098893 |
---|---|
Firma: | NIKKOM, s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 9 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 10. 11. 2003 |
Sídlo: | Podvinný mlýn 2126/1, Praha 19000 |
---|
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |