Nezávislá asociace pro zpracování a enkapsulaci placenty z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Nezávislá asociace pro zpracování a enkapsulaci placenty z.s. (02913887) je Spolek. Sídlí na adrese Pod Zahrady 544, 25073 Přezletice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 5. 2014 Nezávislá asociace pro zpracování a enkapsulaci placenty z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Nezávislá asociace pro zpracování a enkapsulaci placenty z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Nezávislá asociace pro zpracování a enkapsulaci placenty z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 10. 5. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 77492 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 02913887 | |
Jméno: | Nezávislá asociace pro zpracování a enkapsulaci placenty z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 10.5.2014 |
Zapsána dne: | 10.5.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 10.5.2014 - 9.5.2016 | |
Systém orgánů společnosti: Kolektivní (Statutární orgán - výbor) | 10.5.2014 - 9.5.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Pod Zahrady 544, Přezletice 25073, Česká republika | 18.3.2023 |
---|---|---|
Adresa: | 108, Třinec 73961, Česká republika | 10.5.2014 - 18.3.2023 |
pokladník | Renáta Kosíková |
---|---|
Ve funkci | od 19.5.2023 |
Adresa | Hodonínská 1595/1, 14100 Praha |
Předseda | Šárka Valešková |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2023 |
Adresa | Davídkova 986/121, 18200 Praha |
Místopředseda | Zdeňka Dubská |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2023 |
Adresa | J. Š. Baara 1722/72, 37001 České Budějovice |
pokladník | Renáta Kosíková |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.2021 do 19.5.2023 |
Adresa | Baarova 52/23, 14000 Praha |
místopředseda | Lucie Faltová |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2018 do 18.3.2023 |
Adresa | Sochorova 3178/21, 61600 Brno |
předseda | Michaela Kalusová |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.2014 do 18.3.2023 |
Adresa | 108, 73961 Třinec |
pokladník | Renáta Kosíková |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2016 do 3.11.2021 |
Adresa | Baarova 1542/44, 14000 Praha |
místopředseda | Lucie Faltová |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2016 do 24.3.2018 |
Adresa | Chudčická 1311/13, 63500 Brno |
místopředseda | Lucie Faltová |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2016 do 24.3.2018 |
Adresa | Chudčická 1311/13, 63500 Brno |
pokladník | Drahuše Sokolová |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.2014 do 7.5.2016 |
Adresa | 108, 73961 Třinec |
místopředseda | Eva Vejnarová Štandová |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.2014 do 7.5.2016 |
Adresa | 28, 38218 Rožmberk nad Vltavou |
IČO: | 02913887 |
---|---|
Firma: | Nezávislá asociace pro zpracování a enkapsulaci placenty z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Praha-východ |
Základní územní jednotka: | Přezletice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 10. 5. 2014 |
Sídlo: | Pod Zahrady 544, Přezletice 25073 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |