NEW MEDIA GROUP s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
NEW MEDIA GROUP s.r.o. (26124611) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Budějovická 778/3, 14000 Praha 4. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 10. 1999 a je stále aktivní. NEW MEDIA GROUP s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o NEW MEDIA GROUP s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro NEW MEDIA GROUP s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 27. 10. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 72282 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26124611 | |
Jméno: | NEW MEDIA GROUP s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 27.10.1999 |
Zapsána dne: | 27.10.1999 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 8.7.2014 - 16.11.2017 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 8.7.2014 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 27.10.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Budějovická 778/3, Praha 14000, Česká republika | 18.1.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Hvězdova 1689/2a, Praha 14000, Česká republika | 26.11.2013 - 18.1.2016 |
Adresa: | Hvězdova 1689/2a, Praha 14000, Česká republika | 3.9.2012 - 26.11.2013 |
Adresa: | Krakovská 1366/25, Praha 11000, Česká republika | 1.10.2009 - 3.9.2012 |
Adresa: | Plzeňská 348/54, Praha 15000, Česká republika | 30.4.2003 - 1.10.2009 |
Adresa: | Na návrší 1329/2, Praha 14100, Česká republika | 27.10.1999 - 30.4.2003 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 8.7.2014 |
realitní činnost | 7.6.2007 - 8.7.2014 |
maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny | 7.6.2007 - 8.7.2014 |
zprostředkování služeb | 30.4.2003 - 8.7.2014 |
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software | 30.4.2003 - 8.7.2014 |
zpracování dat, služby databank, správa sítí | 30.4.2003 - 8.7.2014 |
reklamní činnost a marketing | 30.4.2003 - 8.7.2014 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v příloze 1, 2 a 3 zák. č. 455/91 Sb.) | 27.10.1999 - 30.4.2003 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb | 27.10.1999 - 30.4.2003 |
agenturní činnost v oblasti kultury a sportu | 27.10.1999 - 30.4.2003 |
organizační zajištění v oblasti sportu a kultury | 27.10.1999 - 30.4.2003 |
poradenská činnost v oblasti kultury a sportu | 27.10.1999 - 30.4.2003 |
jednatel | Adéla Rosenkranzová |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2015 |
Adresa | Na šibenci 747, 27309 Kladno |
Jednatel | David Knotek |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2004 do 16.11.2017 |
Adresa | Rybníčky 343, 76001 Zlín |
jednatel | Roman Oravec |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.2015 do 19.11.2015 |
Adresa | Myslivní 742/80, 62300 Brno |
jednatel | Roman Oravec |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2004 do 24.7.2015 |
Adresa | Myslivní 742/80, 62300 Brno |
Jednatel | Jiří Kukaň |
---|---|
Ve funkci | od 30.4.2003 do 23.3.2004 |
Adresa | K Orionce 1842/10, 14300 Praha |
jednatel | Klára Křehnáčová |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.1999 do 30.4.2003 |
Adresa | Na návrší 1329/2, 14100 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 26124611 |
---|---|
Jméno: | NEW MEDIA GROUP s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 27. 10. 1999 |
Celkový počet živností: | 12 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Budějovická 778/3, Praha 14000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 26. 2. 2003 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 31. 8. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 6. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 2. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 2. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 2. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 2. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 10. 1999 |
Zánik oprávnění | 26. 2. 2003 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 10. 1999 |
Zánik oprávnění | 26. 2. 2003 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 10. 1999 |
Zánik oprávnění | 26. 2. 2003 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 10. 1999 |
Zánik oprávnění | 26. 2. 2003 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 10. 1999 |
Zánik oprávnění | 26. 2. 2003 |
Člen statutárního orgánu: | Adéla Rosenkranzová |
---|
IČO: | 26124611 |
---|---|
Firma: | NEW MEDIA GROUP s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 27. 10. 1999 |
Sídlo: | Budějovická 778/3, Praha 14000 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |