NETPRESS s.r.o. "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
NETPRESS s.r.o. "^v likvidaci"^ (25815610) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese , Krnov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 6. 1998 NETPRESS s.r.o. "^v likvidaci"^ má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o NETPRESS s.r.o. "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro NETPRESS s.r.o. "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 25. 6. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 18702 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25815610 | |
Jméno: | NETPRESS s.r.o. "v likvidaci" | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 25.6.1998 |
Zapsána dne: | 25.6.1998 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 4.11.2004, čj. 26 Cm 54/04-17, které nabylo právní moci dne 15.12.2004, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 25.1.2005 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 25.6.1998 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Svatého Ducha 5, Krnov , Česká republika | 25.6.1998 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 25.6.1998 |
vydávání periodických a neperiodických tiskovin | 25.6.1998 |
reklamní činnost | 25.6.1998 |
návrh grafiky | 25.6.1998 |
Jednatel | Alena Tesařová |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.1998 do 9.11.2010 |
Adresa | Tolstého 20, 79401 Krnov |
Jednatel | Jiřina Voráčková |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.1998 do 5.11.1999 |
Adresa | Dělnická 23, 79201 Bruntál |
IČO: | 25815610 |
---|---|
Firma: | NETPRESS s.r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Bruntál |
Základní územní jednotka: | Krnov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 25. 6. 1998 |
Sídlo: | , Krnov |
---|
Příprava tisku a digitálních dat |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti |
Reklamní činnosti |