Netolička z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Netolička z.s. (26988411) je Spolek. Sídlí na adrese České Vrbné 2335, 37011 České Budějovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Netolička z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Netolička z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Netolička z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 4038 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26988411 | |
Jméno: | Netolička z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | České Vrbné 2335, České Budějovice 37011, Česká republika | 10.11.2018 |
---|---|---|
Adresa: | 60, Němčice 38411, Česká republika | 1.1.2014 - 10.11.2018 |
Člen výboru | Pavel Borovka |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2018 |
Adresa | Těšínská 434, 37361 Hrdějovice |
Člen výboru | Ing. Jan Srbený |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2018 |
Adresa | Hornická 657, 38411 Netolice |
Předseda výboru | Michal Veselý |
---|---|
Ve funkci | od 21.8.2019 |
Adresa | České Vrbné 2335, 37011 České Budějovice |
Místopředseda výboru | Jaroslav Křenek |
---|---|
Ve funkci | od 17.1.2020 |
Adresa | Stožická 606, 38901 Vodňany |
Místopředseda výboru | Jaroslav Křenek |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2018 do 17.1.2020 |
Adresa | Výstavní 1035, 38901 Vodňany |
Předseda výboru | Michal Veselý |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2018 do 21.8.2019 |
Adresa | 60, 38411 Němčice |
IČO: | 26988411 |
---|---|
Firma: | Netolička z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | České Budějovice |
Základní územní jednotka: | České Budějovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 7. 2. 2005 |
Sídlo: | České Vrbné 2335, České Budějovice 37011 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |