NET - KOM s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
NET - KOM s.r.o. v likvidaci (27302172) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Pasteurova 1766/14, 40001 Ústí nad Labem. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 8. 2006 NET - KOM s.r.o. v likvidaci má dva obory činností.
Jako zdroj dat o NET - KOM s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro NET - KOM s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 30. 8. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 23325 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27302172 | |
Jméno: | NET - KOM s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 30.8.2006 |
Zapsána dne: | 30.8.2006 | |
Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 2. 9. 2022, o němž byl sepsán notářský zápis, byla společnost zrušena s likvidací ke dni 2. 9. 2022. | 2.9.2022 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 30.8.2006 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Pasteurova 1766/14, Ústí nad Labem 40001, Česká republika | 6.10.2017 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 6.10.2017 |
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software | 30.8.2006 - 6.10.2017 |
zpracování dat, služby databank, správa sítí | 30.8.2006 - 6.10.2017 |
Jednatel | Ondřej Munčinský |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.2017 |
Adresa | 92, 40339 Chlumec |
Jednatel | Martin Kohl |
---|---|
Ve funkci | od 5.7.2017 do 2.3.2022 |
Adresa | Žalhostická 2256, 41201 Litoměřice |
Jednatel | Ondřej Munčinský |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2007 do 6.10.2017 |
Adresa | Pasteurova 1766/14, 40001 Ústí nad Labem |
Jednatel | Ondřej Munčinský |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2007 do 6.10.2017 |
Adresa | Pasteurova 1766/14, 40001 Ústí nad Labem |
Jednatel | Martin Kohl |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2007 do 5.7.2017 |
Adresa | 8.května 1113/17, 41002 Lovosice |
Jednatel | Ondřej Munčinský |
---|---|
Ve funkci | od 30.8.2006 do 24.10.2007 |
Adresa | Resslova 1717/8, Ústí nad Labem |
Jednatel | Martin Kohl |
---|---|
Ve funkci | od 30.8.2006 do 24.10.2007 |
Adresa | Dlouhá 1056/15, Lovosice |
IČO: | 27302172 |
---|---|
Firma: | NET - KOM s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ústí nad Labem |
Základní územní jednotka: | Ústí nad Labem-město |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 30. 8. 2006 |
Sídlo: | Pasteurova 1766/14, Ústí nad Labem 40001 |
---|
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Činnosti související se zpracováním dat a hostingem |