NERVIA s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
NERVIA s.r.o. v likvidaci (04377257) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Hartigova 31/27, 13000 Praha 3. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 9. 2015 a je stále aktivní. NERVIA s.r.o. v likvidaci má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o NERVIA s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro NERVIA s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 4. 9. 2015 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 246446 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 04377257 | |
Jméno: | NERVIA s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 4.9.2015 4.9.2015 |
Zapsána dne: | 4.9.2015 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 85 Cm 2012/2023-3 ze dne 16.8.2023 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 13.9.2023. | 4.10.2023 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 4.9.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hartigova 31/27, Praha 13000, Česká republika | 4.9.2015 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 4.9.2015 |
jednatel společnosti | Milan Kapal |
---|---|
Ve funkci | od 21.7.2020 do 24.3.2021 |
Adresa | Na Stráni 1367, 25168 Kamenice |
jednatel | Dušan Bromberger |
---|---|
Ve funkci | od 14.10.2015 do 21.7.2020 |
Adresa | Nad Laborcom 1769/4 , Michalovce |
jednatel | Josef Janota |
---|---|
Ve funkci | od 4.9.2015 do 14.10.2015 |
Adresa | Vikova 1145/9, 14000 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 04377257 |
---|---|
Jméno: | NERVIA s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 4. 9. 2015 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Koněvova 31/27, Praha 13000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 9. 2015 |
Člen statutárního orgánu: | Milan Kapal |
---|
IČO: | 04377257 |
---|---|
Firma: | NERVIA s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 3 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 4. 9. 2015 |
Sídlo: | Koněvova 31/27, Praha 13000 |
---|
Demolice a příprava staveniště |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Skladování |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |