Nemovitostní tržiště Vinse s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Nemovitostní tržiště Vinse s.r.o. (09116885) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Hlaváčkova 1334/19, 15000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 5. 2020 a je stále aktivní. Nemovitostní tržiště Vinse s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Nemovitostní tržiště Vinse s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Nemovitostní tržiště Vinse s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 18. 5. 2020 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 331191 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 09116885 | |
Jméno: | CURE Group s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 18.5.2020 |
Zapsána dne: | 18.5.2020 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 18.5.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hlaváčkova 1334/19, Praha 15000, Česká republika | 7.9.2022 |
---|---|---|
Adresa: | Vojtěšská 211/6, Praha 11000, Česká republika | 18.5.2020 - 7.9.2022 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 18.5.2020 |
jednatel | Sebastián Vadas |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.2022 |
Adresa | Hlaváčkova 1334/19, 15000 Praha |
jednatel | Vincent Vadas |
---|---|
Ve funkci | od 24.9.2021 |
Adresa | Hlaváčkova 1334/19, 15000 Praha |
jednatel | Sebastián Vadas |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.2020 do 3.11.2022 |
Adresa | Pod novým lesem 94/51, 16200 Praha |
jednatel | Andrew Dutt |
---|---|
Ve funkci | od 22.9.2021 do 7.9.2022 |
Adresa | Varšavská 738/37, 12000 Praha |
jednatel | Vincent Vadas |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.2020 do 24.9.2021 |
Adresa | Pod novým lesem 94/51, 16200 Praha |
jednatel | Andrew Dutt |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.2020 do 22.9.2021 |
Adresa | Na Fialce II 1643/66, 16300 Praha |
jednatel | Maxime Bauduin |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.2020 do 7.12.2020 |
Adresa | Chemin neuf des champeaux 23 , 95160 Montmorency |
IČO (identifikační číslo): | 09116885 |
---|---|
Jméno: | Nemovitostní tržiště Vinse s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 18. 5. 2020 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Vojtěšská 211/6, Praha 11000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 5. 2020 |
Člen statutárního orgánu: | Vincent Vadas |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Sebastián Vadas |
Člen statutárního orgánu: | Maxime Bauduin |
Člen statutárního orgánu: | Andrew Dutt |
IČO: | 09116885 |
---|---|
Firma: | Nemovitostní tržiště Vinse s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 5 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 18. 5. 2020 |
Sídlo: | Hlaváčkova 1334/19, Praha 15000 |
---|
Maloobchod, kromě motorových vozidel |