Nemovitostní Polygon, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Nemovitostní Polygon, s.r.o. (07115733) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Rohanské nábřeží 693/10, 18600 Praha 8. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 5. 2018 a je stále aktivní. Nemovitostní Polygon, s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Nemovitostní Polygon, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Nemovitostní Polygon, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 14. 5. 2018 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 294864 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 07115733 | |
Jméno: | Nemovitostní Polygon, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 14.5.2018 |
Zapsána dne: | 14.5.2018 | |
Na základě projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 31.10.2018 došlo ke sloučení společnosti Polygon Real Estate s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 693/10, Karlín, 186 00 Praha 8, identifikační číslo 02788446, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložka 223588, jako zanikající společnosti, do společnosti Nemovitostní Polygon, s.r.o., jako nástupnické společnosti, přičemž na nástupnickou společnost Nemovitostní Polygon, s.r.o. přešlo jmění zanikající společnosti Polygon Real Estate s.r.o. | 10.12.2018 | |
Na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k podílu ze dne 20. září 2018, uzavřené mezi Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., se sídlem Rohanské nábřeží 693/10, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 60196769, jednající na účet Realitní fond KB 2, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., číslo 75159856 (dále jen "Zástavce") a společností Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, IČ: 45317054 (dále jen "Zástavní věřitel") (dále jen "Zástavní smlouva") byl zřízen zákaz zatížení a zcizení podílu Zástavce ve společnosti Nemovitostní Polygon, s.r.o. ve prospěch jakékoliv třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele, není-li v Úvěrové smlouvě (jak je tento pojem definován v Zástavní smlouvě) ujednáno jinak, a to na dobu existence Zástavního práva (jak je tento pojem definován v Zástavní smlouvě), nejpozději však do 24. července 2032. | 23.10.2018 |
Základní kapitál | 20 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 14.5.2018 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Rohanské nábřeží 693/10, Praha 18600, Česká republika | 3.9.2018 |
---|---|---|
Adresa: | Dlouhá 713/34, Praha 11000, Česká republika | 14.5.2018 - 3.9.2018 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. | 14.5.2018 |
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor /§ 3 odst. 3 písm. ah) živnostenského zákona/. | 14.5.2018 |
jednatel | Vendulka Klučková |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2019 |
Adresa | Na Císařce 3225/5, 15000 Praha |
místopředseda jednatel | Ing. Jozef Murza |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.2024 |
Adresa | Šternovská 2425/3, 14900 Praha 4 |
jednatel | Alain Jacques Berry |
---|---|
Ve funkci | od 10.12.2022 |
Adresa | 10 Rue Blaise Desgoffe , Paříž |
Jednatel | Petr Šimčák |
---|---|
Ve funkci | od 19.5.2021 |
Adresa | Rorýsová 2198/5, 14300 Praha |
předseda jednatel | Roman Pospíšil |
---|---|
Ve funkci | od 10.12.2022 |
Adresa | Březová 662, 27351 Unhošť |
místopředseda jednatel | Ing. Jozef Murza |
---|---|
Ve funkci | od 9.2.2023 do 6.4.2024 |
Adresa | Jánošíkova 1249/5, 14200 Praha |
jednatel | Roman Pospíšil |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2019 do 10.12.2022 |
Adresa | Březová 662, 27351 Unhošť |
Předseda jednatel | Franck Patrick Gabriel Jochaud Du Plessix Comte D'hust |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2019 do 10.12.2022 |
Adresa | 39 Boulevard du Commandant Charcot , Neuilly-sur-Seine |
jednatel | Stefano Pregnolato |
---|---|
Ve funkci | od 27.9.2019 do 19.5.2021 |
Adresa | 260 Finchley Road NW3 7AA , Londýn |
jednatel | Tony Du Prez |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2019 do 27.9.2019 |
Adresa | 2 Avenue des Combattants , Viroflay |
Předseda jednatel | Franck Du Plessix |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2019 do 2.7.2019 |
Adresa | 39 Boulevard du Commandant Charcot , Neuilly-sur-Seine |
jednatel | Ing. Jozef Murza |
---|---|
Ve funkci | od 14.5.2018 do 3.5.2019 |
Adresa | Kyjevská 1874/5 , Rožňava |
jednatel | Ing. Pavel Hoffman |
---|---|
Ve funkci | od 14.5.2018 do 20.12.2018 |
Adresa | Velké Kunratické 1577/3h, 14800 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 07115733 |
---|---|
Jméno: | Nemovitostní Polygon, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 14. 5. 2018 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Rohanské nábřeží 693/10, Praha 18600 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 5. 2018 |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Roman Pospíšil |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Vendulka Klučková |
Člen statutárního orgánu: | Petr Šimčák |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jozef Murza |
Člen statutárního orgánu: | Alain Jacques Berry |
IČO: | 07115733 |
---|---|
Firma: | Nemovitostní Polygon, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 8 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 14. 5. 2018 |
Sídlo: | Rohanské nábřeží 693/10, Praha 8 18600 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |