Nemovitostní BC s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Nemovitostní BC s.r.o. (10725873) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Rohanské nábřeží 693/10, 18600 Praha 8. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 4. 2021 a je stále aktivní. Nemovitostní BC s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Nemovitostní BC s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Nemovitostní BC s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 4. 2021 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 347314 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 10725873 | |
Jméno: | Bright Rock s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 1.4.2021 |
Zapsána dne: | 1.4.2021 | |
V důsledku fúze sloučením obchodní společnosti Nemovitostní BC s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 693/10, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 10725873, jako nástupnické společnosti, s obchodní společností BRITISH CORNER s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 693/10, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 07749333, jako zanikající společností, došlo k zániku zanikající společnosti BRITISH CORNER s.r.o., bez likvidace a její jmění přešlo na nástupnickou společnost Nemovitostní BC s.r.o., IČO: 10725873, na základě projektu fúze ze dne 13.7.2022. | 31.8.2022 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 1.4.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Rohanské nábřeží 693/10, Praha 18600, Česká republika | 30.4.2021 |
---|---|---|
Adresa: | Salvátorská 931/8, Praha 11000, Česká republika | 1.4.2021 - 30.4.2021 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1.4.2021 |
místopředseda jednatel | Ing. Jozef Murza |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.2024 |
Adresa | Šternovská 2425/3, 14900 Praha 4 |
jednatel | Alain Jacques Berry |
---|---|
Ve funkci | od 28.11.2022 |
Adresa | 10 Rue Blaise Desgoffe , Paříž |
předseda jednatel | Roman Pospíšil |
---|---|
Ve funkci | od 28.11.2022 |
Adresa | Březová 662, 27351 Unhošť |
Jednatel | Petr Šimčák |
---|---|
Ve funkci | od 30.4.2021 |
Adresa | Rorýsová 2198/5, 14300 Praha |
Jednatel | Vendulka Klučková |
---|---|
Ve funkci | od 30.4.2021 |
Adresa | Na Císařce 3225/5, 15000 Praha |
místopředseda jednatel | Ing. Jozef Murza |
---|---|
Ve funkci | od 9.2.2023 do 6.4.2024 |
Adresa | Jánošíkova 1249/5, 14200 Praha |
Předseda | Franck Patrick Gabriel Jochaud Du Plessix Comte D'hust |
---|---|
Ve funkci | od 30.4.2021 do 28.11.2022 |
Adresa | 39 Boulevard du Commandant Charcot , Neuilly-sur-Seine |
Jednatel | Roman Pospíšil |
---|---|
Ve funkci | od 30.4.2021 do 28.11.2022 |
Adresa | Březová 662, 27351 Unhošť |
Jednatel | David Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.2021 do 30.4.2021 |
Adresa | Jamborova 747/2, 19800 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 10725873 |
---|---|
Jméno: | Nemovitostní BC s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 1. 4. 2021 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Rohanské nábřeží 693/10, Praha 18600 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 4. 2021 |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Roman Pospíšil |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Vendulka Klučková |
Člen statutárního orgánu: | Petr Šimčák |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jozef Murza |
Člen statutárního orgánu: | Alain Jacques Berry |
IČO: | 10725873 |
---|---|
Firma: | Nemovitostní BC s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 8 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 1. 4. 2021 |
Sídlo: | Rohanské nábřeží 693/10, Praha 8 18600 |
---|
Administrativní a kancelářské činnosti |