Nemovitosti Staněk s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Nemovitosti Staněk s.r.o. (60851457) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Lesnická 147, 39701 Písek. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 4. 1994 a již ukončila svou činnost. Nemovitosti Staněk s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o Nemovitosti Staněk s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Nemovitosti Staněk s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 6. 4. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 3996 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 60851457 | |
Jméno: | STANĚK s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 6.4.1994 |
Zapsána dne: | 6.4.1994 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 6.4.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Lesnická 147, Písek 39701, Česká republika | 31.5.2023 |
---|---|---|
Adresa: | 58, Čížová 39701, Česká republika | 14.10.2020 - 31.5.2023 |
Adresa: | 58, Topělec 39701, Česká republika | 7.3.2008 - 14.10.2020 |
Adresa: | ev.č.52, Topělec 39701, Česká republika | 6.12.2006 - 7.3.2008 |
Adresa: | Soukenická 171, Písek 39701, Česká republika | 6.4.1994 - 6.12.2006 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona s obory činností: Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy | 31.5.2023 |
Realitní zprostředkování | 31.5.2023 |
velkoobchod | 6.12.2006 - 31.5.2023 |
hostinská činnost | 6.4.1994 - 11.10.2005 |
výroba, montáž a opravy výrobků a zařízení spotřební elektroniky | 6.4.1994 - 11.10.2005 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej zboží | 6.4.1994 - 6.12.2006 |
jednatel | Jaroslav Staněk |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.2018 |
Adresa | Lesnická 147, 39701 Písek |
jednatel | Jaroslav Staněk |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.2016 do 12.1.2018 |
Adresa | 58, 39701 Čížová |
jednatel | Jaroslav Staněk |
---|---|
Ve funkci | od 19.5.2006 do 16.4.2016 |
Adresa | Velké náměstí 28, 39701 Písek |
jednatel | Jaroslav Staněk |
---|---|
Ve funkci | od 11.10.2005 do 19.5.2006 |
Adresa | Běhounkova 2309, 15800 Praha 5 |
jednatel | JUDr. Boris Drška |
---|---|
Ve funkci | od 11.10.2005 do 19.5.2006 |
Adresa | Zálesí 1076, 14000 Praha 4 |
jednatel | JUDr. Boris Drška |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.1994 do 11.10.2005 |
Adresa | Zálesí 1076/1 , Praha 4 - Braník |
jednatel | Ing. Alexander Kuklovský |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.1994 do 11.10.2005 |
Adresa | Třeboradická 17/1070 , Praha 8 - Kobylisy |
jednatel | Milan Slabý |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.1994 do 11.10.2005 |
Adresa | Karla Čapka 1505, 39701 Písek |
jednatel | JUDr.Ing. Josef Beneš |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.1994 do 11.10.2005 |
Adresa | Na Stínadlech 315 , Písek - Pražské předměstí |
jednatel | Milan Motzbäuchl |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.1994 do 11.10.2005 |
Adresa | Soukenická 171, 39701 Písek |
jednatel | Jaroslav Staněk |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.1994 do 11.10.2005 |
Adresa | Běhounkova 2309, Praha 5 |
IČO (identifikační číslo): | 60851457 |
---|---|
Jméno: | Nemovitosti Staněk s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 6. 4. 1994 |
Celkový počet živností: | 7 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | 58, Čížová 39701 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 1. 1. 2007 |
Přerušeno od | 1. 10. 2016 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 1. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 4. 1994 |
Zánik oprávnění | 27. 3. 2002 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 4. 1994 |
Zánik oprávnění | 9. 8. 1999 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 4. 1994 |
Zánik oprávnění | 9. 8. 1999 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 4. 1994 |
Zánik oprávnění | 14. 3. 1997 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 4. 1994 |
Zánik oprávnění | 26. 3. 1996 |
Člen statutárního orgánu: | Jaroslav Staněk |
---|
IČO: | 60851457 |
---|---|
Firma: | Nemovitosti Staněk s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Písek |
Základní územní jednotka: | Písek |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 6. 4. 1994 |
Sídlo: | 58, Čížová 39701 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Velkoobchod, kromě motorových vozidel |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Administrativní a kancelářské činnosti |