Nemocnice Valtice s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Nemocnice Valtice s.r.o. (63488329) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Klášterní 1150, 69142 Valtice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 1. 1996 Nemocnice Valtice s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Nemocnice Valtice s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Nemocnice Valtice s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 24. 1. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 21554 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 63488329 | |
Jméno: | Nemocnice Valtice s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 24.1.1996 |
Zapsána dne: | 24.1.1996 | |
V důsledku rozdělení ve formě odštěpení se vznikem nové společnosti dle projektu ze dne 27.08.2021 došlo k odštěpení části jmění společnosti Nemocnice Valtice s.r.o. uvedené v projektu a k přechodu této části jmění na nově vzniklou společnosti Laboratoř Valtice s.r.o., identifikační číslo 11893541, se sídlem Klášterní 1150, 691 42 Valtice. | 1.10.2021 | |
Projektem přeměny rozdělení formou odštěpení sloučením vyhotoveným zúčastněnými společnostmi dne 27. 6. 2019 ve formě notářského zápisu sepsaného Mgr. Janou Hyrákovou, notářkou se sídlem v Brně, pod číslem NZ 79/2019, byla rozdělena obchodní společnost Nemocnice Valtice s. r. o. se sídlem Klášterní 1150, 691 42 Valtice, IČO 634 88 329, a v projektu specifikovaná část jmění přešla na obchodní společnost Lanea, s. r. o., se sídlem 17. listopadu 48/28, 690 02 Břeclav, IČO 283 57 019. | 1.9.2019 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 6.8.2014 - 10.5.2018 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 6.8.2014 |
Základní kapitál | 17 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 5.8.2010 | |
Základní kapitál | 32 000 000 Kč | |
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 12.2.2010 - 5.8.2010 | |
Základní kapitál | 1 000 000 Kč | |
Splaceno | 394 200 Kč | |
Platnost od - do | 5.2.2008 - 12.2.2010 | |
Základní kapitál | 124 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 24.1.1996 - 5.2.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Klášterní 1150, Valtice 69142, Česká republika | 10.5.2018 |
---|---|---|
Adresa: | Klášterní 1150, Valtice 69142, Česká republika | 11.9.2014 - 10.5.2018 |
Adresa: | nám. Svobody 4, Valtice 69142, Česká republika | 24.1.1996 - 11.9.2014 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Provozování nestátního zdravotnického zařízení | 10.5.2018 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v oborech činnosti: a)Velkoobchod a maloobchod b)Pronájem a půjčování věcí movitých | 10.5.2018 |
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 10.5.2018 |
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci | 5.11.2009 |
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany | 5.11.2009 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 5.11.2009 - 10.5.2018 |
pronájem a půjčování věcí movitých | 25.3.2003 - 5.11.2009 |
hostinská činnost | 25.3.2003 |
specializovaný maloobchod | 25.3.2003 - 5.11.2009 |
provoz nestátního zdravotnického zařízení - zajišťování komplexní zdravotní péče v lůžkovém zařízení | 3.4.1996 - 10.5.2018 |
pronájem nemovitostí bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemo- vitostí, bytů a nebytových prostor | 24.1.1996 - 9.11.2009 |
jednatel | MUDr. Karel Klanica |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.2018 |
Adresa | 17. listopadu 48/28, 69002 Břeclav |
jednatel | PhDr. Evženie Klanicová |
---|---|
Ve funkci | od 24.5.2018 |
Adresa | 17. listopadu 48/28, 69002 Břeclav |
Jednatel | MUDr. Ivo Koneš |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2014 do 10.5.2018 |
Adresa | Brněnská 54/12, 69201 Mikulov |
jednatel | Ing. Pavel Rosenberg |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2009 do 6.8.2014 |
Adresa | Březinova 3244/4, 69002 Břeclav |
Jednatel | MUDr. Karel Klanica |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2004 do 6.8.2014 |
Adresa | 17. listopadu 48/28, 69002 Břeclav |
Jednatel | MUDr. Ivo Koneš |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2004 do 6.8.2014 |
Adresa | Brněnská 54/12, 69201 Mikulov |
jednatel | MUDr. Karel Klanica |
---|---|
Ve funkci | od 21.2.2000 do 18.8.2004 |
Adresa | Na Valtické 438/18, 69141 Břeclav |
jednatel | MUDr. Ivo Koneš |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.1996 do 18.8.2004 |
Adresa | Piaristů 992/20, 69201 Mikulov |
jednatel | MUDr. Miloslav Janulík |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.1998 do 18.5.1999 |
Adresa | Na Valtické 667/37, 69141 Břeclav |
jednatel | MUDr. Karel Klanica |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.1996 do 12.2.1998 |
Adresa | Na Valtické 438/18, 69141 Břeclav |
IČO: | 63488329 |
---|---|
Firma: | Nemocnice Valtice s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Břeclav |
Základní územní jednotka: | Valtice |
Počet zaměstnanců: | 200 - 249 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 24. 1. 1996 |
Sídlo: | Klášterní 1150, Valtice 69142 |
---|
Velkoobchod, kromě motorových vozidel |
Maloobchod s farmaceutickými přípravky |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci |
Poradenství v oblasti požární ochrany |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Ústavní zdravotní péče |