Nemocnice v Semilech, s. r. o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Nemocnice v Semilech, s. r. o. (04250150) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 3. května 421, 51301 Semily. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 8. 2015 a je stále aktivní. Nemocnice v Semilech, s. r. o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Nemocnice v Semilech, s. r. o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Nemocnice v Semilech, s. r. o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 8. 8. 2015 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 35330 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 04250150 | |
Jméno: | Nemocnice v Semilech, s. r. o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 8.8.2015 |
Zapsána dne: | 8.8.2015 |
Základní kapitál | 1 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 8.8.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 3. května 421, Semily 51301, Česká republika | 8.8.2015 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 8.8.2015 |
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence | 8.8.2015 |
jednatel | MUDr. Jiří Kalenský |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2017 |
Adresa | Na Výsluní 1157, 51401 Jilemnice |
jednatel | Ing. Alena Kuželová MBA |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2023 |
Adresa | Na Olešce 437, 51301 Semily |
jednatel | Ing. Alena Kuželová MBA |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2021 do 3.2.2023 |
Adresa | 92, 51201 Slaná |
jednatel | MUDr. Peter Ivančák Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2017 do 5.10.2021 |
Adresa | 89, 53304 Sezemice |
jednatel | Ing. Alena Kuželová MBA |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.2015 do 7.8.2017 |
Adresa | 92, 51201 Slaná |
jednatel | Ing. Alena Kuželová MBA |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.2015 do 7.8.2017 |
Adresa | 92, 51201 Slaná |
IČO (identifikační číslo): | 04250150 |
---|---|
Jméno: | Nemocnice v Semilech, s. r. o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 8. 8. 2015 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 5 |
Sídlo: | 3. května 421, Semily 51301 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 8. 2015 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 8. 2015 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 8. 2015 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 8. 2015 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 8. 2015 |
Člen statutárního orgánu: | MUDr. Peter Ivančák Ph.D. |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | MUDr. Jiří Kalenský |
IČO: | 04250150 |
---|---|
Firma: | Nemocnice v Semilech, s. r. o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Semily |
Základní územní jednotka: | Semily |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 8. 8. 2015 |
Sídlo: | 3. května 421, Semily 51301 |
---|
Výroba pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků |
Shromažďování a sběr nebezpečných odpadů |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků |