Nemocnice AGEL Louny a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Nemocnice AGEL Louny a.s. (27332730) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Rybalkova 1400, 44001 Louny. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 8. 2007 a je stále aktivní. Nemocnice AGEL Louny a.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Nemocnice AGEL Louny a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Nemocnice AGEL Louny a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 28. 8. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 1794 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27332730 | |
Jméno: | Nemocnice Louny, a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 28.8.2007 |
Zapsána dne: | 28.8.2007 | |
Počet členů statutárního orgánu - 3 | 28.4.2014 - 14.1.2016 | |
Počet členů dozorčí rady - 3 | 28.4.2014 - 14.1.2016 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech. | 28.4.2014 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 2 000 000 Kč | |
Platnost od - do | 28.12.2007 | |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
Splaceno | 600 000 Kč | |
Platnost od - do | 28.8.2007 - 28.12.2007 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 20 | 27.6.2018 |
kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 20 | 28.4.2014 - 27.6.2018 |
kmenové akcie na majitele | 100 000 Kč | 20 | 28.8.2007 - 28.4.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Rybalkova 1400, Louny 44001, Česká republika | 1.7.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Rybalkova 1400, Louny 44001, Česká republika | 28.8.2007 - 1.7.2020 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Ubytovací služby Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí Pronájem a půjčování věcí movitých Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti Výroba, obchod a služby jinde nezařazené | 13.9.2021 |
poskytování zdravotních služeb | 7.4.2021 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 21.9.2009 - 13.9.2021 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 21.9.2009 - 28.4.2014 |
ambulantní diagnostická, léčebně preventivní a poradenská péče (alergologie a klinická imunologie, anesteziologie a resuscitace, chirurgie, neurologie - EEG vyšetření, urologie) | 23.5.2008 - 24.2.2016 |
lůžková péče (chirurgie, intenzivní medicína, ošetřovatelská péče, vnitřní lékařství) | 23.5.2008 - 24.2.2016 |
ostatní (fyzioterapie, radiologie a zobrazovací metody, LSPP pro děti a dorost, rehabilitační a fyzikální medicína) | 23.5.2008 - 24.2.2016 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťující řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 28.8.2007 - 21.9.2009 |
předseda představenstva | Petra Sailerová MBA |
---|---|
Ve funkci | od 17.5.2024 |
Adresa | 109, 43908 Peruc |
člen představenstva | MUDr. Martin Pomajbík MBA, LL.M. |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.2023 |
Adresa | 617, 78316 Dolany |
místopředseda představenstva | MUDr. Petr Kunert |
---|---|
Ve funkci | od 27.9.2022 |
Adresa | Větrná 640, 43942 Postoloprty |
předseda představenstva | Petra Sailerová MBA |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.2023 do 17.5.2024 |
Adresa | 109, 43908 Peruc |
člen představenstva | MUDr. Martin Pomajbík MBA |
---|---|
Ve funkci | od 27.9.2022 do 6.10.2023 |
Adresa | 617, 78316 Dolany |
předseda představenstva | Petra Sailerová |
---|---|
Ve funkci | od 27.9.2022 do 6.10.2023 |
Adresa | 109, 43908 Peruc |
Předseda představenstva | Ing. Zuzana Bartošová |
---|---|
Ve funkci | od 23.5.2019 do 27.9.2022 |
Adresa | S. K. Neumanna 532/3, 70200 Ostrava |
Místopředseda představenstva | Petra Sailerová |
---|---|
Ve funkci | od 23.5.2019 do 27.9.2022 |
Adresa | 109, 43908 Peruc |
Člen představenstva | MUDr. Pavel Vicherek |
---|---|
Ve funkci | od 18.7.2016 do 25.1.2021 |
Adresa | Husova 180, 43923 Lenešice |
Místopředseda představenstva | Ing. Adéla Körtvelyová |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.2018 do 23.5.2019 |
Adresa | Na Vinici 1070, 34901 Stříbro |
Předseda představenstva | Ing. Pavel Fojtík MBA |
---|---|
Ve funkci | od 22.1.2018 do 13.2.2019 |
Adresa | Slunečná 1831, 25228 Černošice |
Místopředseda představenstva | Ing. Adéla Körtvelyová |
---|---|
Ve funkci | od 22.1.2018 do 16.12.2018 |
Adresa | Polská 1395/22, 12000 Praha |
Místopředseda představenstva | Ing. Vladimír Junák |
---|---|
Ve funkci | od 24.5.2017 do 22.1.2018 |
Adresa | Braunerova 2627/4, 76701 Kroměříž |
Předseda představenstva | Ing. Pavel Fojtík |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2016 do 22.1.2018 |
Adresa | Slunečná 1831, 25228 Černošice |
Místopředseda představenstva | Mgr. Viktor Szabó, MBA |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2016 do 24.5.2017 |
Adresa | Nám. SNP 192/30 , 921 01 Dunajská Streda |
Člen představenstva | Ing. Miroslava Sumková |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2016 do 18.7.2016 |
Adresa | 143 , Malý Čepčín |
Člen představenstva | Mgr. Viktor Szabó MBA |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2016 do 11.3.2016 |
Adresa | Nad Smetankou 230/10, 19000 Praha |
Předseda představenstva | Antonín Strolený |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2016 do 24.2.2016 |
Adresa | Bílkova 863/17, 11000 Praha |
Člen představenstva | Mgr. Miluše Tuková |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2016 do 24.2.2016 |
Adresa | Habrová 1850, 25301 Hostivice |
Člen představenstva | MUDr. Pavel Vicherek |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2016 do 24.2.2016 |
Adresa | Husova 180, 43923 Lenešice |
Předseda představenstva | Antonín Strolený |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2010 do 14.1.2016 |
Adresa | Bílkova 863/17, 11000 Praha |
Člen představenstva | MUDr. Pavel Vicherek |
---|---|
Ve funkci | od 4.3.2010 do 14.1.2016 |
Adresa | Husova 180, 43923 Lenešice |
Člen představenstva | Mgr. Miluše Tuková |
---|---|
Ve funkci | od 27.12.2010 do 14.1.2016 |
Adresa | Habrová 1850, 25301 Hostivice |
Člen představenstva | Mgr. Miluše Tuková |
---|---|
Ve funkci | od 4.3.2010 do 27.12.2010 |
Adresa | Od Vysoké 276/3, 15000 Praha |
Člen představenstva | Ing. Eva Turková |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2010 do 4.3.2010 |
Adresa | Schnirchova 1447/15, 17000 Praha |
Člen představenstva | Hana Pešková |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2010 do 4.3.2010 |
Adresa | Tererova 1551/8, 14900 Praha |
člen představenstva | Jiří Macháček |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2007 do 19.2.2010 |
Adresa | Rajmonova 1198/13, 18200 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 27332730 |
---|---|
Jméno: | Nemocnice AGEL Louny a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 28. 8. 2007 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Rybalkova 1400, Louny 44001 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 13. 5. 2009 |
Člen statutárního orgánu: | Pavel Vicherek |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Zuzana Bartošová |
Člen statutárního orgánu: | Petra Sailerová |
IČO: | 27332730 |
---|---|
Firma: | Nemocnice AGEL Louny a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Louny |
Základní územní jednotka: | Louny |
Počet zaměstnanců: | 100 - 199 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 28. 8. 2007 |
Sídlo: | Rybalkova 1400, Louny 44001 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Shromažďování, úprava a rozvod vody |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Ubytování |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Reklamní činnosti |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Ostatní vzdělávání |
Ústavní zdravotní péče |
Ostatní činnosti související se zdravotní péčí j. n. |
Sociální péče ve zdravotnických zařízeních ústavní péče |