Nejsem psychopat, z. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Nejsem psychopat, z. s. (08216169) je Spolek. Sídlí na adrese Konšelská 397/15, 18000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 6. 2019 Nejsem psychopat, z. s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Nejsem psychopat, z. s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Nejsem psychopat, z. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 11. 6. 2019 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 71926 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 08216169 | |
Jméno: | Nejsem psychopat, z. s. | |
Právní forma: | Spolek | 11.6.2019 |
Zapsána dne: | 11.6.2019 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Konšelská 397/15, Praha 18000, Česká republika | 11.6.2019 |
---|
Předseda Rady spolku | Barbora Žižková |
---|---|
Ve funkci | od 12.10.2019 |
Adresa | Bratislavská 1492/13, 10200 Praha |
Člen Rady spolku | Petula Schönacková |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2023 |
Adresa | Husova 513, 36221 Nejdek |
Člen Rady spolku | Sandra Sedlecká |
---|---|
Ve funkci | od 11.6.2019 |
Adresa | 7, 26716 Mezouň |
Člen Rady spolku | Bc. Klára Vaníčková |
---|---|
Ve funkci | od 11.6.2019 |
Adresa | Cihlářská 782/10a, 19000 Praha |
Člen Rady spolku | Petula Schönacková |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2021 do 9.6.2023 |
Adresa | Osvětimská 766, 36222 Nejdek |
Člen Rady spolku | Petra Zhorná Schönacková |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2020 do 7.5.2021 |
Adresa | Osvětimská 766, 36222 Nejdek |
Člen Rady spolku | Petra Zhorná Schönacková |
---|---|
Ve funkci | od 11.6.2019 do 10.7.2020 |
Adresa | 26, 36452 Verušičky |
Předseda Rady spolku | Barbora Žižková |
---|---|
Ve funkci | od 11.6.2019 do 12.10.2019 |
Adresa | Na Radouči 1250, 29301 Mladá Boleslav |
IČO: | 08216169 |
---|---|
Firma: | Nejsem psychopat, z. s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 8 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 11. 6. 2019 |
Sídlo: | Konšelská 397/15, Praha 18000 |
---|
Činnosti organizací na ochranu a zlepšení postavení etnických, menšinových a jiných speciálních skupin |