Nejra s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Nejra s.r.o. v likvidaci (24664090) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Mikovcova 476/10, 12000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 4. 2010 Nejra s.r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Nejra s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Nejra s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 14. 4. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 164426 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24664090 | |
Jméno: | Nejra s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 14.4.2010 |
Zapsána dne: | 14.4.2010 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 84 Cm 964/2022-5 ze dne 5.9.2022 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 4.10.2022. | 2.11.2022 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 14.4.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Mikovcova 476/10, Praha 2 12000, Česká republika | 14.4.2010 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 14.4.2010 |
jednatel | Pavlo Kryvanych |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2010 |
Adresa | , Kopašnevo, Zakarpatská oblast |
jednatel | Nadiya Pylypyak |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2010 |
Adresa | , Buski Petryčy, Lvivská oblast |
jednatel | Ludmila Rotaru |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2010 |
Adresa | , Kišiněv, Studencilor 3/2/69 |
jednatel | Ivan Tomchuk |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2010 |
Adresa | , Snjatyn, Lukveckoho 4, Ivanko-Frankivská oblast |
jednatel | Oksana Petrenko |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2010 |
Adresa | , Ilnycja, Zakarpatská oblast |
jednatel | Valentyna Yurkovichova |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2010 |
Adresa | , Lityn, Radjanska 70/1, Vinnycká oblast |
jednatel | Mariia Gorvat |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2010 |
Adresa | , Mukačevo, Odeska 5/15 |
jednatel | Olga Svetlova |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2010 |
Adresa | , pokrovskoje, Privokzalnaja 86/9 |
jednatel | Vasyl Stoyka |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2010 |
Adresa | , kryčevo, Zaliznyča 80, Zakarpatská oblast |
jednatel | Vasyl Yurak |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2010 |
Adresa | , Roztoky, Rachivský okres 310, Zakarpatská oblast |
jednatel | Viktoriya Andrushchenko |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2010 |
Adresa | , Roztoky, Rachivský okres 310, Zakarpatská oblast |
jednatel | Roman Varyk |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2010 |
Adresa | , Pidberež, Dolynský okres, Ivano-Frankivská oblast |
jednatel | Vasyl Bohash |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2010 |
Adresa | , Černa, Vynohradivský okres, Zakarpatská oblast |
jednatel | Mykola Dubrovskyy |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2010 |
Adresa | , Zabolotne, Zakarpatská oblast |
jednatel | Serhiy Tkachuk |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2010 do 25.11.2014 |
Adresa | , Luck, Symyrenko 30, Volynská oblast |
IČO: | 24664090 |
---|---|
Firma: | Nejra s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 2 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 14. 4. 2010 |
Sídlo: | Mikovcova 476/10, Praha 12000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |