NEC Trading s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
NEC Trading s.r.o. v likvidaci (24763012) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Martinická 987/3, 19700 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 11. 2010 a je stále aktivní. NEC Trading s.r.o. v likvidaci má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o NEC Trading s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro NEC Trading s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 18. 11. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 172299 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24763012 | |
Jméno: | NEC Trading s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 18.11.2010 |
Zapsána dne: | 18.11.2010 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 70Cm 625/2022-19 ze dne 19.7.2023 (ve znění opravného usnesení ze dne 21.8.2023) byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 27.9.2023. | 16.10.2023 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 18.11.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Martinická 987/3, Praha 19700, Česká republika | 3.8.2013 |
---|---|---|
Adresa: | Hlušičkova 1129/9, Praha 5 15500, Česká republika | 14.2.2011 - 3.8.2013 |
Adresa: | Martinická 987/3, Praha 9 19700, Česká republika | 18.11.2010 - 14.2.2011 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 14.2.2011 |
jednatel | Thi Luong Nguyen |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2019 |
Adresa | Chrastavská 264/12, 46001 Liberec |
Jednatel | Josef Neckář |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2015 do 5.6.2019 |
Adresa | Východní 2614, 47006 Česká Lípa |
Jednatel | Josef Neckář |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2013 do 14.11.2015 |
Adresa | Jana Palacha 1128, 29301 Mladá Boleslav |
jednatel | Antonín Michal |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2011 do 3.8.2013 |
Adresa | Mrkvičkova 1365/9, 16300 Praha 6 |
jednatel | Mgr. Tomáš Pelikán |
---|---|
Ve funkci | od 18.11.2010 do 14.2.2011 |
Adresa | 1, 29431 Krnsko |
IČO (identifikační číslo): | 24763012 |
---|---|
Jméno: | NEC Trading s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 18. 11. 2010 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Martinická 987/3, Praha 19700 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 1. 2011 |
Člen statutárního orgánu: | Thi Luong Nguyen |
---|
IČO: | 24763012 |
---|---|
Firma: | NEC Trading s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 19 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 18. 11. 2010 |
Sídlo: | Martinická 987/3, Praha 19700 |
---|
Demolice a příprava staveniště |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |