NAVIGATOR ANN s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
NAVIGATOR ANN s.r.o. (27635341) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Křivoklátská 455, 19900 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 12. 2006 NAVIGATOR ANN s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o NAVIGATOR ANN s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro NAVIGATOR ANN s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 13. 12. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 120462 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27635341 | |
Jméno: | NAVIGATOR ANN s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 13.12.2006 |
Zapsána dne: | 13.12.2006 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 7.11.2012 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | 50 % | |
Platnost od - do | 13.12.2006 - 7.11.2012 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Křivoklátská 455, Praha 9 19900, Česká republika | 20.9.2010 |
---|---|---|
Adresa: | K Třebonicům 72/22, Praha 5 15500, Česká republika | 2.1.2007 - 20.9.2010 |
Adresa: | Václavské nám. 17/834, Praha 1 11000, Česká republika | 13.12.2006 - 2.1.2007 |
jednatel | Sergey Astanin |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2019 |
Adresa | Apanasenko 22/18 , Belgorod |
Jednatel | Karel Krýsl |
---|---|
Ve funkci | od 7.11.2012 do 20.8.2019 |
Adresa | Hlavní 55/22, 25064 Měšice |
jednatel | Elena Markina |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2009 do 7.11.2012 |
Adresa | , Moskva, Voločajevskaja 15-76 |
jednatel | Vadim Markin |
---|---|
Ve funkci | od 2.1.2008 do 7.11.2012 |
Adresa | Běhounkova 2459, 15800 Praha 5 |
jednatel | Sergey Golovin |
---|---|
Ve funkci | od 13.12.2006 do 2.1.2008 |
Adresa | Italská 1202/12, 12000 Praha 2 |
IČO: | 27635341 |
---|---|
Firma: | NAVIGATOR ANN s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 18 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 13. 12. 2006 |
Sídlo: | Křivoklátská 455, Praha 19900 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |