Natva s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Natva s.r.o. (28405129) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Fügnerova 359/14, 40502 Děčín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 5. 2008 a je stále aktivní. Natva s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o Natva s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Natva s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 28. 5. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 26218 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28405129 | |
Jméno: | Natva s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 28.5.2008 |
Zapsána dne: | 28.5.2008 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 6.8.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 6.8.2014 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 28.5.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Fügnerova 359/14, Děčín 40502, Česká republika | 6.8.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Průchodní 104, Děčín 40711, Česká republika | 30.6.2008 - 6.8.2014 |
Adresa: | Sokolovská 84/366, Praha 18600, Česká republika | 28.5.2008 - 30.6.2008 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 6.8.2014 |
reklamní činnost a marketing | 30.6.2008 - 6.8.2014 |
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím | 30.6.2008 - 6.8.2014 |
jednatel | Michal Kožený |
---|---|
Ve funkci | od 26.8.2016 |
Adresa | Moskevská 1895/5, 40502 Děčín |
jednatel | Michal Kožený |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2014 do 26.8.2016 |
Adresa | Čsl. Armády 943/9, 40502 Děčín |
jednatel | Petra Wetzstein Tachecí |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2008 do 6.8.2014 |
Adresa | 365, 40335 Libouchec |
jednatel | Ing. Miroslav Kocman |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2008 do 30.6.2008 |
Adresa | U Velké ceny 407/18, 62300 Brno |
IČO (identifikační číslo): | 28405129 |
---|---|
Jméno: | Natva s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 28. 5. 2008 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Fügnerova 359/14, Děčín 40502 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 9. 2020 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 9. 2020 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 6. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 6. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Michal Kožený |
---|
IČO: | 28405129 |
---|---|
Firma: | Natva s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Děčín |
Základní územní jednotka: | Děčín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 28. 5. 2008 |
Sídlo: | Fügnerova 359/14, Děčín 40502 |
---|
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Reklamní činnosti |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |