NATURLAB.ORGANIC s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
NATURLAB.ORGANIC s.r.o. (08177031) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Pernerova 659/31a, 18600 Praha 8. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 5. 2019 a je stále aktivní. NATURLAB.ORGANIC s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o NATURLAB.ORGANIC s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro NATURLAB.ORGANIC s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 17. 5. 2019 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 314253 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 08177031 | |
Jméno: | JEN PŘÍRODA s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 17.5.2019 |
Zapsána dne: | 17.5.2019 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 17.5.2019 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Pernerova 659/31a, Praha 18600, Česká republika | 8.9.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Platnéřská 88/9, Praha 11000, Česká republika | 17.5.2019 - 8.9.2020 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 7.5.2020 |
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 17.5.2019 |
Jednatel | Karel Šotek |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2020 |
Adresa | Boženy Jandlové 2132/3, 14300 Praha |
Jednatel | Martin Matějíček |
---|---|
Ve funkci | od 8.9.2020 |
Adresa | Anhaltova 917/15, 16900 Praha |
jednatel | Martina Kozáková |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2020 do 30.6.2020 |
Adresa | Čechova 296/23, 17000 Praha |
jednatel | Mgr. Daniel Konrád |
---|---|
Ve funkci | od 17.5.2019 do 7.5.2020 |
Adresa | Bořivojova 688/88, 13000 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 08177031 |
---|---|
Jméno: | NATURLAB.ORGANIC s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 17. 5. 2019 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Pernerova 659/31, Praha 18600 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 5. 2019 |
Člen statutárního orgánu: | Martin Matějíček |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Karel Šotek |
IČO: | 08177031 |
---|---|
Firma: | NATURLAB.ORGANIC s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 8 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 17. 5. 2019 |
Sídlo: | Pernerova 659/31, Praha 18600 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Ubytování |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Technické zkoušky a analýzy |
Reklamní činnosti |
Překladatelské a tlumočnické činnosti |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Ostatní úklidové činnosti |
Administrativní a kancelářské činnosti |