National Reining Horse Association Czech, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
National Reining Horse Association Czech, z.s. (09031448) je Spolek. Sídlí na adrese 8, 76312 Zádveřice-Raková. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 3. 2020 a je stále aktivní. National Reining Horse Association Czech, z.s. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o National Reining Horse Association Czech, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro National Reining Horse Association Czech, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 11. 3. 2020 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 26853 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 09031448 | |
Jméno: | National Reining Horse Association Czech, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 11.3.2020 |
Zapsána dne: | 11.3.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 8, Zádveřice-Raková 76312, Česká republika | 11.3.2020 |
---|
předseda výboru | Markéta Slabiková |
---|---|
Ve funkci | od 2.5.2022 |
Adresa | 1, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
člen výboru | Monika Julinová |
---|---|
Ve funkci | od 2.5.2022 |
Adresa | 8, 76312 Zádveřice-Raková |
Člen výboru | Markéta Šteyerová |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2020 |
Adresa | Kylešovská 193, 74781 Otice |
Člen výboru | Barbara Jiráková Tetzeli |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2020 |
Adresa | Havlíčkova 934/22, 30100 Plzeň |
člen výboru | Jonáš Bujnoch |
---|---|
Ve funkci | od 21.4.2022 |
Adresa | 270, 73941 Palkovice |
člen výboru | David Zdráhal |
---|---|
Ve funkci | od 21.4.2022 |
Adresa | K Tuskulu 137, 76317 Lukov |
Předseda výboru | Monika Julinová |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2020 do 2.5.2022 |
Adresa | 8, 76312 Zádveřice-Raková |
Člen výboru | Klára Šalková |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2020 do 2.5.2022 |
Adresa | 928, 73947 Kozlovice |
Člen výboru | Markéta Slabiková |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2020 do 2.5.2022 |
Adresa | 1, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
Člen výboru | Jana Floková |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2022 do 21.4.2022 |
Adresa | 596, 74282 Jistebník |
Člen výboru | Pavel Orel |
---|---|
Ve funkci | od 22.9.2021 do 21.4.2022 |
Adresa | Na Samotách 204, 79084 Mikulovice |
Člen výboru | Jana Floková |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2022 do 13.4.2022 |
Adresa | 44, 67972 Kunštát |
Člen výboru | Jana Bujnochová |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2020 do 17.2.2022 |
Adresa | 44, 67972 Kunštát |
Člen výboru | Pavel Orel |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2020 do 22.9.2021 |
Adresa | 99, 79058 Velká Kraš |
IČO (identifikační číslo): | 09031448 |
---|---|
Jméno: | National Reining Horse Association Czech, z.s. |
Právní forma podnikání: | Spolek |
Vznik první živnosti: | 11. 3. 2020 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | 8, Zádveřice-Raková 76312 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 3. 2020 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Klára Šalková |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Markéta Slabiková MSc. |
Člen statutárního orgánu: | Pavel Orel |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Monika Julinová |
Člen statutárního orgánu: | Barbara Jiráková Tetzeli |
Člen statutárního orgánu: | Markéta Šteyerová |
Člen statutárního orgánu: | Jana Bujnochová |
IČO: | 09031448 |
---|---|
Firma: | National Reining Horse Association Czech, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Zlín |
Základní územní jednotka: | Zádveřice-Raková |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 11. 3. 2020 |
Sídlo: | 8, Zádveřice-Raková 76312 |
---|
Ostatní vzdělávání |
Ostatní sportovní činnosti |