Nářadí Š+V Dubicko, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Nářadí Š+V Dubicko, s.r.o. (25839926) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Rybník 216, 78972 Dubicko. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 7. 1999 Nářadí Š+V Dubicko, s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Nářadí Š+V Dubicko, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Nářadí Š+V Dubicko, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 13. 7. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 20968 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25839926 | |
Jméno: | Nářadí Š+V Dubicko, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 13.7.1999 |
Zapsána dne: | 13.7.1999 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 3.7.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 3.7.2014 - 1.12.2016 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 13.7.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Rybník 216, Dubicko 78972, Česká republika | 1.12.2016 |
---|---|---|
Adresa: | 216, Dubicko 78972, Česká republika | 9.12.2002 - 1.12.2016 |
Adresa: | 80, Dubicko 78972, Česká republika | 13.7.1999 - 9.12.2002 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 3.7.2014 |
zámečnictví, nástrojařství | 3.7.2014 |
Nástrojářství | 13.7.1999 - 3.7.2014 |
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 13.7.1999 - 3.7.2014 |
Jednatel | Aleš Vidomus |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.2016 |
Adresa | Na Výsluní 327, 78972 Dubicko |
Jednatel | Miroslav Šafář |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.2016 |
Adresa | Družstevní 80, 78972 Dubicko |
jednatel | Miroslav Šafář |
---|---|
Ve funkci | od 30.4.2002 do 1.12.2016 |
Adresa | Družstevní 80, 78972 Dubicko |
jednatel | Aleš Vidomus |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2007 do 1.12.2016 |
Adresa | Na Výsluní 327, 78972 Dubicko |
jednatel | Aleš Vidomus |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.1999 do 30.5.2007 |
Adresa | Severovýchod 38, 78901 Zábřeh |
jednatel | Miroslav Šafář |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.1999 do 30.4.2002 |
Adresa | Křepelka 183, 78972 Dubicko |
IČO: | 25839926 |
---|---|
Firma: | Nářadí Š+V Dubicko, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Šumperk |
Základní územní jednotka: | Dubicko |
Počet zaměstnanců: | 10 - 19 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 13. 7. 1999 |
Sídlo: | Rybník 216, Dubicko 78972 |
---|
Výroba nástrojů a nářadí |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |