NAPA stavby s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
NAPA stavby s.r.o. v likvidaci (29208092) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Příkop 148/18, 60200 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 3. 2010 a je stále aktivní. NAPA stavby s.r.o. v likvidaci má tři obory činností.
Jako zdroj dat o NAPA stavby s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro NAPA stavby s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 18. 3. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 65690 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29208092 | |
Jméno: | NAPA stavby s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 18.3.2010 |
Zapsána dne: | 18.3.2010 | |
Rozhodnutím jediného společníka společnosti při výkonu působnosti valné hromady dne 19.01.2021 bylo rozhodnuto o tom, že se společnost k tomuto dni zrušuje s likvidací. | 19.1.2021 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 29.5.2015 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 18.3.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Příkop 148/18, Brno 60200, Česká republika | 14.2.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Hlavní 369, Rajhradice 66461, Česká republika | 18.3.2010 - 14.2.2014 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 18.3.2010 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 18.3.2010 |
jednatel | Dagmar Sloupská |
---|---|
Ve funkci | od 22.5.2024 |
Adresa | 82, 59265 Rovečné |
jednatel | Dagmar Baxantová |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2022 do 22.5.2024 |
Adresa | 82, 59265 Rovečné |
jednatel | Dagmar Baxantová |
---|---|
Ve funkci | od 5.4.2022 do 10.4.2022 |
Adresa | 99, 59265 Rovečné |
jednatel | Dagmar Baxantová |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.2022 do 5.4.2022 |
Adresa | 99, 59265 Rovečné |
jednatel | Dagmar Baxantová |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.2022 do 1.4.2022 |
Adresa | 99, 59265 Rovečné |
jednatel | Dagmar Baxantová |
---|---|
Ve funkci | od 28.3.2022 do 30.3.2022 |
Adresa | 99, 59265 Rovečné |
jednatel | Dagmar Baxantová |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2021 do 28.3.2022 |
Adresa | 99, 59265 Rovečné |
jednatel | Jaroslav Pavlíček |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2014 do 19.1.2021 |
Adresa | 22, 59262 Sejřek |
jednatel | Jana Pavlíčková |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2014 do 29.5.2015 |
Adresa | 22, 59262 Sejřek |
jednatel | Jana Pavlíčková |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2010 do 14.2.2014 |
Adresa | 22, 59262 Sejřek |
jednatel | Jan Najšl |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2010 do 14.2.2014 |
Adresa | Hlavní 369, 66461 Rajhradice |
IČO (identifikační číslo): | 29208092 |
---|---|
Jméno: | NAPA stavby s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 18. 3. 2010 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Příkop 148/18, Brno 60200 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 3. 2010 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 3. 2010 |
Člen statutárního orgánu: | Dagmar Sloupská |
---|
IČO: | 29208092 |
---|---|
Firma: | NAPA stavby s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-střed |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 18. 3. 2010 |
Sídlo: | Příkop 148/18, Brno 60200 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti |
Výstavba bytových a nebytových budov |