NALIBERI, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
NALIBERI, a.s. (09258680) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Brněnská 80/40, 66402 Ochoz u Brna. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 6. 2020 a je stále aktivní. NALIBERI, a.s. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o NALIBERI, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro NALIBERI, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 18. 6. 2020 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 8403 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 09258680 | |
Jméno: | NALIBERI, a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 18.6.2020 |
Zapsána dne: | 18.6.2020 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 2 000 000 Kč | |
Platnost od - do | 21.12.2021 | |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
Splaceno | 600 000 Kč | |
Platnost od - do | 18.6.2020 - 21.12.2021 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Akcie na jméno | 50 000 Kč | 40 | 18.6.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Brněnská 80/40, Ochoz u Brna 66402, Česká republika | 26.1.2022 |
---|---|---|
Adresa: | 80, Ochoz u Brna 66402, Česká republika | 18.6.2020 - 26.1.2022 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona: - Zprostředkování obchodu a služeb - Velkoobchod a maloobchod - Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí | 18.8.2021 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 18.6.2020 - 18.8.2021 |
předseda správní rady | Vít Procházka |
---|---|
Ve funkci | od 23.1.2022 |
Adresa | Brněnská 80/40, 66402 Ochoz u Brna |
místopředseda správní rady | Ing. Jan Pehal |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2021 |
Adresa | U Kostela 573/45, 66444 Ořechov |
člen správní rady | Ing. Iveta Strnadová |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2021 |
Adresa | U Kostela 573/45, 66444 Ořechov |
člen správní rady | Bc. Monika Bisová |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2021 |
Adresa | Slunečná 1267/11, 66491 Ivančice |
předseda správní rady | Vít Procházka |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2021 do 23.1.2022 |
Adresa | 80, 66402 Ochoz u Brna |
člen správní rady | Vít Procházka |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2020 do 18.8.2021 |
Adresa | 80, 66402 Ochoz u Brna |
předseda správní rady | Ing. Jan Pehal |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2020 do 18.8.2021 |
Adresa | U Kostela 573/45, 66444 Ořechov |
člen správní rady | Ing. Iveta Strnadová |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2020 do 18.8.2021 |
Adresa | U Kostela 573/45, 66444 Ořechov |
člen správní rady | Bc. Monika Bisová |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2020 do 18.8.2021 |
Adresa | Slunečná 1267/11, 66491 Ivančice |
statutární ředitel | Vít Procházka |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2020 do 1.1.2021 |
Adresa | 80, 66402 Ochoz u Brna |
člen správní rady | Ing. Iveta Pehalová |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2020 do 18.6.2020 |
Adresa | U Kostela 573/45, 66444 Ořechov |
člen správní rady | Iveta Strnadová |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2020 do 18.6.2020 |
Adresa | U Kostela 573/45, 66444 Ořechov |
IČO (identifikační číslo): | 09258680 |
---|---|
Jméno: | NALIBERI, a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 18. 6. 2020 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | 80, Ochoz u Brna 66402 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 6. 2020 |
Člen statutárního orgánu: | Vít Procházka |
---|
IČO: | 09258680 |
---|---|
Firma: | NALIBERI, a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Brno-venkov |
Základní územní jednotka: | Ochoz u Brna |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 18. 6. 2020 |
Sídlo: | 80, Ochoz u Brna 66402 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Velkoobchod, kromě motorových vozidel |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |