Nadační fond ZŠ Moravské Budějovice Havlíčkova 933, v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Nadační fond ZŠ Moravské Budějovice Havlíčkova 933, v likvidaci (47438479) je Nadační fond. Sídlí na adrese Havlíčkova 933, 67602 Moravské Budějovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 3. 1999 a je stále aktivní. Nadační fond ZŠ Moravské Budějovice Havlíčkova 933, v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Nadační fond ZŠ Moravské Budějovice Havlíčkova 933, v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Nadační fond ZŠ Moravské Budějovice Havlíčkova 933, v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 10. 3. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | N 191 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47438479 | |
Jméno: | Nadační fond ZŠ Moravské Budějovice Havlíčkova 933 | |
Právní forma: | Nadační fond | 10.3.1999 |
Zapsána dne: | 10.3.1999 | |
Usnesením Krajského soudu v Brně č.j. 61 Cm 136/2023-32 ze dne 6. 5. 2024 byl nadační fond Nadační fond ZŠ Moravské Budějovice Havlíčkova 933, IČO 47438479, sídlem Havlíčkova 933, 676 02 Moravské Budějovice zrušen s likvidací, usnesení nabylo právní moci dne 23. 5. 2024. Do funkce likvidátora byl soudem jmenován Ing. Josef Nožička, insolvenční správce, nar. 14. 3.1957 se sídlem Šilingrovo náměstí 257/3, 602 00 Brno, IČ: 72536454. Likvidátor byl jmenován ze seznamu insolvenčních správců v souladu s ust. § 191 odst. 4) zák. č. 89/2012 Sb. Likvidátor nadačního fondu vyzývá všechny věřitele, aby ve lhůtě 3 měsíců a 2 týdnů ode dne následujícího po dni zveřejnění zápisu oznámení přihlásili své pohledávky do likvidace a současně sdělili informace o majetku či neplatnosti nebo neúčinnosti právních jednání likvidovaného nadačního fondu, a to na adresu likvidátora Ing. Josef Nožička, Šilingrovo náměstí 257/3, 602 00 Brno. | 28.6.2024 | |
Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 6.5.2024, č.j. 61 Cm 136/2023-32, byl nadační fond zrušen s likvidací a jmenován likvidátor. Usnesení nabylo právní moci dne 23.5.2024. | 30.5.2024 | |
Nadační fond byl zapsán v souladu s ust.§ 35/1 z.č. 227/97 Sb., přechází na něj veškerá práva, povinnosti a závazky Nadace základní školy Havlíčkova ul. v Moravských Budějovicích zaregistrované dne 27.11.1992 pod č.j. 6/92 u Okresního úřadu Třebíč. | 10.3.1999 |
Základní kapitál | 201 967 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 10.3.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Havlíčkova 933, Moravské Budějovice 67602, Česká republika | 2.10.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Havlíčkova 933, Moravské Budějovice 67602, Česká republika | 10.3.1999 - 2.10.2015 |
člen správní rady | Jana Kabelková |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2018 do 27.7.2022 |
Adresa | Březinova 359, 67602 Moravské Budějovice |
člen správní rady | Iva Machátová |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2015 do 27.7.2022 |
Adresa | Havlíčkova 713, 67602 Moravské Budějovice |
člen správní rady | Vladimír Polášek |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2015 do 27.7.2022 |
Adresa | 46, 67153 Jevišovice |
člen správní rady | Zdeněk Niederhafner |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2015 do 27.7.2022 |
Adresa | Na Výsluní 1593, 67602 Moravské Budějovice |
člen správní rady | Marcela Mittnerová |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2015 do 27.7.2022 |
Adresa | Gagarinova 1384, 67602 Moravské Budějovice |
člen správní rady | Zdeněk Hirt |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2015 do 27.7.2022 |
Adresa | Havlíčkova 933, 67602 Moravské Budějovice |
člen správní rady | Alena Novotná |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2015 do 27.7.2022 |
Adresa | Londýnská 379/73, 12000 Praha |
člen správní rady | Libuše Formanová |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2015 do 27.7.2022 |
Adresa | Myslbekova 1077, 67602 Moravské Budějovice |
člen správní rady | Marie Horáková |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2015 do 4.5.2021 |
Adresa | K Hoře 1584, 67602 Moravské Budějovice |
člen správní rady | Jana Kabelková |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2015 do 5.10.2018 |
Adresa | Gagarinova 1383, 67602 Moravské Budějovice |
člen | Iva Machátová |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2008 do 2.10.2015 |
Adresa | Havlíčkova 713, 67602 Moravské Budějovice |
člen | Libuše Formanová |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.2004 do 2.10.2015 |
Adresa | Myslbekova 1077, 67602 Moravské Budějovice |
člen | Marie Horáková |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.2004 do 2.10.2015 |
Adresa | K Hoře 1584, 67602 Moravské Budějovice |
člen | Zdeněk Hirt |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.2004 do 2.10.2015 |
Adresa | Havlíčkova 933, 67602 Moravské Budějovice |
člen | Jana Kabelková |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.2004 do 2.10.2015 |
Adresa | Gagarinova 1383, 67602 Moravské Budějovice |
člen | Alena Novotná |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.2004 do 2.10.2015 |
Adresa | Komenského 1181, 67602 Moravské Budějovice |
člen | Zdeněk Niederhafner |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.2004 do 2.10.2015 |
Adresa | Komenského 1116, 67602 Moravské Budějovice |
člen | Marcela Mittnerová |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.2004 do 2.10.2015 |
Adresa | Gagarinova 1384, 67602 Moravské Budějovice |
člen | Vladimír Polášek |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2008 do 2.10.2015 |
Adresa | 1. máje 1165, 67602 Moravské Budějovice |
člen | Václava Vomáčková |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.2004 do 21.5.2008 |
Adresa | Gagarinova 217, 67602 Moravské Budějovice |
člen | Bedřich Němec |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.2004 do 21.5.2008 |
Adresa | Březinova 1072, 67602 Moravské Budějovice |
člen | Pavel Lukš |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.1999 do 2.9.2004 |
Adresa | Mánesova 1508, 67602 Moravské Budějovice |
člen | Marcela Mittnerová |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.1999 do 2.9.2004 |
Adresa | Gagarinova 1384, 67602 Moravské Budějovice |
člen | Bedřich Němec |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.1999 do 2.9.2004 |
Adresa | Březinova 1072, 67602 Moravské Budějovice |
člen | Zdeněk Niederhafner |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.1999 do 2.9.2004 |
Adresa | Komenského 1116, 67602 Moravské Budějovice |
člen | Jana Nováková |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.1999 do 2.9.2004 |
Adresa | Havlíčkova 896, 67602 Moravské Budějovice |
člen | Alena Novotná |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.1999 do 2.9.2004 |
Adresa | Komenského 1181, 67602 Moravské Budějovice |
člen | Václava Vomáčková |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.1999 do 2.9.2004 |
Adresa | Gagarinova 217, 67602 Moravské Budějovice |
člen | Libuše Formanová |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.1999 do 2.9.2004 |
Adresa | Myslbekova 1077, 67602 Moravské Budějovice |
člen | Zdeněk Hirt |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.1999 do 2.9.2004 |
Adresa | Havlíčkova 933, 67602 Moravské Budějovice |
IČO (identifikační číslo): | 47438479 |
---|---|
Jméno: | Nadační fond ZŠ Moravské Budějovice Havlíčkova 933, v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Nadační fond |
Vznik první živnosti: | 2. 12. 1992 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Havlíčkova 933, Moravské Budějovice 67602 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 1. 1999 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 2. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 1. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
IČO: | 47438479 |
---|---|
Firma: | Nadační fond ZŠ Moravské Budějovice Havlíčkova 933, v likvidaci |
Právní forma: | Nadační fond |
Okres: | Třebíč |
Základní územní jednotka: | Moravské Budějovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 2. 12. 1992 |
Sídlo: | Havlíčkova 933, Moravské Budějovice 67602 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |