Nadační fond VOŠ a SPŠ Volyně má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Nadační fond VOŠ a SPŠ Volyně (46668730) je Nadační fond. Sídlí na adrese Resslova 440, 38701 Volyně. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 2. 1999 Nadační fond VOŠ a SPŠ Volyně má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Nadační fond VOŠ a SPŠ Volyně nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Nadační fond VOŠ a SPŠ Volyně na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 26. 2. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | N 61 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 46668730 | |
Jméno: | Nadační fond VOŠ a SPŠ Volyně | |
Právní forma: | Nadační fond | 26.2.1999 |
Zapsána dne: | 26.2.1999 | |
Volební období - 5 let | 23.6.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Resslova 440, Volyně 38701, Česká republika | 6.12.2016 |
---|
Člen správní rady | Mgr. Barbora Němcová |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.2021 |
Adresa | Pod Malsičkou 702, 38701 Volyně |
Člen správní rady | Ing. Hana Častoralová |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.2021 |
Adresa | 69, 38901 Drahonice |
Předseda správní rady | Mgr. Dušan Pilík |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.2021 |
Adresa | Chelčického 637, 38601 Strakonice |
Člen | Blanka Vernerová |
---|---|
Ve funkci | od 25.5.2017 |
Adresa | Klostermannova 336, 38601 Strakonice |
Člen | Ing. Ilona Zemanová |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2016 do 23.6.2021 |
Adresa | Luční 448, 38601 Strakonice |
Člen | Mgr. Dušan Pilík |
---|---|
Ve funkci | od 25.5.2017 do 23.6.2021 |
Adresa | Chelčického 637, 38601 Strakonice |
Člen | Mgr. Ivo Kopka |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2015 do 23.6.2021 |
Adresa | 5. května 680, 38701 Volyně |
Člen | Miroslav Jeřábek |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2016 do 25.5.2017 |
Adresa | Na Bendov 175, 38706 Malenice |
Člen | Miroslav Jeřábek |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2016 do 25.5.2017 |
Adresa | Na Bendov 175, 38706 Malenice |
Člen | Ing. Ilona Zemanová |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.1999 do 6.12.2016 |
Adresa | Luční 448, 38602 Strakonice |
Člen | Miroslav Jeřábek |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.1999 do 6.12.2016 |
Adresa | 175, 38706 Malenice |
Člen | Miroslav Jeřábek |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.1999 do 6.12.2016 |
Adresa | 175, 38706 Malenice |
Člen | Ing. Ilona Zemanová |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.1999 do 6.12.2016 |
Adresa | Luční 448, 38602 Strakonice |
Člen | Mgr. Ivo Kopka |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.1999 do 14.11.2015 |
Adresa | 5. května 680, 38701 Volyně |
IČO: | 46668730 |
---|---|
Firma: | Nadační fond VOŠ a SPŠ Volyně |
Právní forma: | Nadační fond |
Okres: | Strakonice |
Základní územní jednotka: | Volyně |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 24. 9. 1992 |
Sídlo: | Resslova 440, Volyně 38701 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |