Nadační fond Váleční veteráni bez hranic v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Nadační fond Váleční veteráni bez hranic v likvidaci (04318170) je Nadační fond. Sídlí na adrese 116, 56141 Řetová. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 9. 2015 Nadační fond Váleční veteráni bez hranic v likvidaci má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Nadační fond Váleční veteráni bez hranic v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Nadační fond Váleční veteráni bez hranic v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 5. 9. 2015 |
---|---|---|
Spisová značka: | N 404 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 04318170 | |
Jméno: | Nadační fond Váleční veteráni bez hranic | |
Právní forma: | Nadační fond | 5.9.2015 |
Zapsána dne: | 5.9.2015 | |
Nadační fond vstoupil do likvidace dne 1.1.2023. Správní rada rozhodla dne 5.12.2022 o zrušení nadačního fondu s likvidací k 31.12.2022. Nadační fond vyzývá věřitele, aby se přihlásili ve lhůtě 3 měsíců a 2 týdnů ode dne následujícího po dni zveřejnění zá pisu k rukám likvidátora: Petr Šimek, Řetová 69, 56141 | 25.1.2023 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 116, Řetová 56141, Česká republika | 5.9.2015 |
---|
předseda správní rady | Petr Šimek |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2016 |
Adresa | 69, 56141 Řetová |
člen správní rady | Pavel Šimek |
---|---|
Ve funkci | od 4.9.2020 |
Adresa | Balbínova 223/5, 12000 Praha |
člen správní rady | Leoš Vaňous |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2016 |
Adresa | 87, 56002 Přívrat |
člen správní rady | Pavel Šimek |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.2018 do 4.9.2020 |
Adresa | Ortenovo náměstí 888/15, 17000 Praha |
člen správní rady | Pavel Šimek |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.2017 do 15.9.2018 |
Adresa | Buchovcova 1669/6, 13000 Praha |
člen správní rady | Pavel Šimek |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.2017 do 15.9.2018 |
Adresa | Buchovcova 1669/6, 13000 Praha |
člen správní rady | Pavel Šimek |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.2015 do 27.5.2017 |
Adresa | Kryšpínova 527/2, 10900 Praha |
člen správní rady | Pavel Šimek |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.2015 do 27.5.2017 |
Adresa | Kryšpínova 527/2, 10900 Praha |
člen správní rady | Romana Jansová |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.2015 do 30.12.2016 |
Adresa | 137, 56141 Řetová |
člen správní rady | Romana Jansová |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.2015 do 30.12.2016 |
Adresa | 137, 56141 Řetová |
předseda správní rady | Jindřich Šimek |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.2015 do 1.7.2016 |
Adresa | 69, 56141 Řetová |
IČO: | 04318170 |
---|---|
Firma: | Nadační fond Váleční veteráni bez hranic v likvidaci |
Právní forma: | Nadační fond |
Okres: | Ústí nad Orlicí |
Základní územní jednotka: | Řetová |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 5. 9. 2015 |
Sídlo: | 116, Řetová 56141 |
---|
Ostatní činnosti související se zdravotní péčí j. n. |
Jiné ambulantní nebo terénní sociální služby j. n. |