Nadační fond UNINOVA má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Nadační fond UNINOVA (28521994) je Obecně prospěšná společnost. Sídlí na adrese Spálená 76/14, 11000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 1. 2009 Nadační fond UNINOVA má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Nadační fond UNINOVA nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Nadační fond UNINOVA na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 26. 1. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | N 1836 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28521994 | |
Jméno: | UNINOVA o.p.s. | |
Právní forma: | Obecně prospěšná společnost | 26.1.2009 |
Zapsána dne: | 26.1.2009 | |
Na základě rozhodnutí správní rady ze dne 22.7.2020 změnila obecně prospěšná společnost UNINOVA o.p.s., se sídlem Spálená 76/14, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 285 21 994, zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městském soudem v Praze , oddíl O, vložka 636 , v souladu s § 3050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, svoji právní formu z obecně prospěšné společnosti na nadační fond s názvem Nadační fond UNINOVA. | 29.7.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Spálená 76/14, Praha 11000, Česká republika | 20.11.2019 |
---|---|---|
Adresa: | Wuchterlova 523/5, Praha 6 16626, Česká republika | 12.5.2009 - 20.11.2019 |
Adresa: | Plzeňská 155/113, Praha 5 15000, Česká republika | 26.1.2009 - 12.5.2009 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentace duchovních a kulturních hodnot - vzdělávání, výchova a rozvoj tělesné kultury | 26.1.2009 - 29.7.2020 |
předseda správní rady | doc. Ing. Aleksandr Ključnikov Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.2020 |
Adresa | Lopuchová 79/20, 71100 Ostrava |
člen správní rady | RNDr. Michal Mutňanský |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.2020 |
Adresa | Rázusova 2415/16 , 90028 Ivanka pri Dunaji |
člen správní rady | Doc. RNDr. Vladimír Krajčík Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.2020 |
Adresa | Klímkova 1955/35, 71000 Ostrava |
Aleksandr Ključnikov | |
Ve funkci | od 15.10.2013 do 29.7.2020 |
Adresa | Lopuchová 79/20, 71100 Ostrava |
Aleksandr Ključnikov | |
Ve funkci | od 4.10.2013 do 15.10.2013 |
Adresa | Těšínská 138/35, 71000 Ostrava |
Aleksandr Ključnikov | |
Ve funkci | od 3.8.2013 do 4.10.2013 |
Adresa | Lopuchová 79/20, 71100 Ostrava |
IČO: | 28521994 |
---|---|
Firma: | Nadační fond UNINOVA |
Právní forma: | Nadační fond |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 26. 1. 2009 |
Sídlo: | Spálená 76/14, Praha 11000 |
---|
Ostatní vzdělávání |