Nadační fond Transplantace "v likvidaci" má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Nadační fond Transplantace "v likvidaci" (28507282) je Nadační fond. Sídlí na adrese Na Balkáně 2105/104, 13000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 1. 2009 Nadační fond Transplantace "v likvidaci" má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Nadační fond Transplantace "v likvidaci" nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Nadační fond Transplantace "v likvidaci" na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 28. 1. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | N 718 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28507282 | |
Jméno: | Nadační fond Transplantace | |
Právní forma: | Nadační fond | 28.1.2009 |
Zapsána dne: | 28.1.2009 | |
Dne 27.11.2023 rozhodla správní rada nadačního fondu Transplantace o zrušení nadačního fondu s likvidací a jmenování likvidátora ke dni 1.1.2024.Výzva pro věřitele nadačního fondu Transplantace "v likvidaci": Likvidátor nadačního fondu Transplantace "v likvidaci" vyzývá věřitele, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě 3 (tři) měsíce a dva (dva) týdny ode dne následujícího po dni zveřejnění zápisu vstupu do likvidace v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 718. | 3.2.2024 |
Základní kapitál | 10 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 28.1.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Balkáně 2105/104, Praha 13000, Česká republika | 28.1.2009 |
---|
místopředseda správní rady | Martin Oliverius |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2018 |
Adresa | Zahořanská 246, 25401 Jílové u Prahy |
předseda správní rady | MUDr. Pavel Trunečka CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2018 |
Adresa | Na Balkáně 2105/104, 13000 Praha |
člen správní rady | Doc. MUDr. Eva Kieslichová Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2018 |
Adresa | Pod Vápenkou 301, 25244 Psáry |
člen správní rady | MUDr. Eva Kieslichová Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2018 do 16.11.2018 |
Adresa | Pod Vápenkou 301, 25244 Psáry |
člen | Eva Kieslichová |
---|---|
Ve funkci | od 13.9.2013 do 20.7.2018 |
Adresa | Pod Vápenkou 301, 25244 Psáry |
předseda | MUDr. Pavel Trunečka CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 13.9.2013 do 20.7.2018 |
Adresa | Na Balkáně 2105/104, 13000 Praha |
místopředseda | Martin Oliverius |
---|---|
Ve funkci | od 22.7.2016 do 20.7.2018 |
Adresa | Zahořanská 246, 25401 Jílové u Prahy |
místopředseda | Martin Oliverius |
---|---|
Ve funkci | od 13.9.2013 do 22.7.2016 |
Adresa | Tréglova 795/2, 15200 Praha |
člen správní rady | Eva Kieslichová |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2013 do 13.9.2013 |
Adresa | Pod Vápenkou 301, 25244 Psáry |
místopředseda správní rady | Martin Oliverius |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2013 do 13.9.2013 |
Adresa | Tréglova 795/2, 15200 Praha |
předseda správní rady | Pavel Trunečka |
---|---|
Ve funkci | od 1.8.2013 do 13.9.2013 |
Adresa | Na Balkáně 2105/104, 13000 Praha |
člen správní rady | Eva Kieslichová |
---|---|
Ve funkci | od 12.7.2013 do 2.8.2013 |
Adresa | Pod Vápenkou 301, 25244 Psáry |
místopředseda správní rady | Martin Oliverius |
---|---|
Ve funkci | od 12.7.2013 do 2.8.2013 |
Adresa | Tréglova 795/2, 15200 Praha |
předseda správní rady | Pavel Trunečka |
---|---|
Ve funkci | od 12.7.2013 do 1.8.2013 |
Adresa | Na Balkáně 2105/104, 13000 Praha |
předseda správní rady | MUDr. Pavel Trunečka CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2009 do 12.7.2013 |
Adresa | Na Balkáně 2105/104, 13000 Praha |
místopředseda správní rady | MUDr. Martin Oliverius |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2009 do 12.7.2013 |
Adresa | Tréglova 795/2, 15200 Praha |
člen správní rady | MUDr. Eva Kieslichová |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2009 do 12.7.2013 |
Adresa | Pod Vápenkou 301, 25244 Psáry |
IČO: | 28507282 |
---|---|
Firma: | Nadační fond Transplantace "v likvidaci" |
Právní forma: | Nadační fond |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 3 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 28. 1. 2009 |
Sídlo: | Na Balkáně 2105/104, Praha 13000 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |