Nadační fond tečka čárka má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Nadační fond tečka čárka (08674965) je Nadační fond. Sídlí na adrese Milady Horákové 853/80, 17000 Praha 7. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 12. 2019 Nadační fond tečka čárka má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Nadační fond tečka čárka nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Nadační fond tečka čárka na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 6. 12. 2019 |
---|---|---|
Spisová značka: | N 1758 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 08674965 | |
Jméno: | Nadační fond tečka čárka | |
Právní forma: | Nadační fond | 6.12.2019 |
Zapsána dne: | 6.12.2019 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Milady Horákové 853/80, Praha 17000, Česká republika | 6.12.2019 |
---|
člen správní rady | Klára Plačková |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2019 |
Adresa | Masarykova 1048, 66461 Rajhrad |
člen správní rady | Filip Jiroušek |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2019 |
Adresa | 17. listopadu 194/57, 25101 Říčany |
člen správní rady | Tomáš Nečas |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2024 |
Adresa | Antala Staška 1565/30, 14000 Praha |
člen správní rady | Jan Škrabka |
---|---|
Ve funkci | od 31.12.2023 |
Adresa | Elišky Krásnohorské 123/6, 11000 Praha |
předseda správní rady | Štěpán Hladík |
---|---|
Ve funkci | od 15.1.2020 |
Adresa | 4, 39155 Dolní Hořice |
člen správní rady | Jan Finsterle |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2019 |
Adresa | nám. Jana Žižky z Trocnova 148/32, 28601 Čáslav |
člen správní rady | Tomáš Nečas |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2020 do 15.3.2024 |
Adresa | Dobrovského 375/15, 17000 Praha |
člen správní rady | Jan Škrabka |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2019 do 31.12.2023 |
Adresa | Jabloňová 233, 50303 Holohlavy |
člen správní rady | Tomáš Nečas |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2019 do 17.10.2020 |
Adresa | Korunní 996/51, 12000 Praha |
člen správní rady | Štěpán Hladík |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2019 do 15.1.2020 |
Adresa | 4, 39155 Dolní Hořice |
IČO: | 08674965 |
---|---|
Firma: | Nadační fond tečka čárka |
Právní forma: | Nadační fond |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 7 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 6. 12. 2019 |
Sídlo: | Milady Horákové 853/80, Praha 17000 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |