Nadační fond TECHNOLOGY má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Nadační fond TECHNOLOGY (27336085) je Nadace. Sídlí na adrese Liberecká 713/102, 46601 Jablonec nad Nisou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 10. 2007 Nadační fond TECHNOLOGY má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Nadační fond TECHNOLOGY nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Nadační fond TECHNOLOGY na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 24. 10. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | N 88 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27336085 | |
Jméno: | Nadační fond TECHNOLOGY | |
Právní forma: | Nadace | 24.10.2007 |
Zapsána dne: | 24.10.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Liberecká 713/102, Jablonec nad Nisou 46601, Česká republika | 13.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Liberecká čp. 713/102, Jablonec nad Nisou 46601, Česká republika | 24.10.2007 - 13.9.2016 |
Předseda správní rady | Pavel Grünfeld |
---|---|
Ve funkci | od 17.11.2022 |
Adresa | U Lesa 5195/2, 46602 Jablonec nad Nisou |
člen správní rady | JUDr. Miroslav Pinkas |
---|---|
Ve funkci | od 17.11.2022 |
Adresa | Josefa Hory 4092/29, 46604 Jablonec nad Nisou |
člen správní rady | Ing. Miroslava Richterová |
---|---|
Ve funkci | od 17.11.2022 |
Adresa | Boženy Němcové 501/8, 46005 Liberec |
člen správní rady | Ing. Miroslava Richterová |
---|---|
Ve funkci | od 13.9.2016 do 17.11.2022 |
Adresa | Boženy Němcové 501/8, 46005 Liberec |
člen správní rady | JUDr. Miroslav Pinkas |
---|---|
Ve funkci | od 13.9.2016 do 17.11.2022 |
Adresa | Josefa Hory 4092/29, 46604 Jablonec nad Nisou |
předseda správní rady | Ing. Petr Grünfeld |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2014 do 21.10.2019 |
Adresa | Tichá 4577/14, 46602 Jablonec nad Nisou |
člen správní rady | Ing. Miroslava Richterová |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2007 do 13.9.2016 |
Adresa | Boženy Němcové 501/8, 46005 Liberec V |
člen správní rady | JUDr. Miroslav Pinkas |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2007 do 13.9.2016 |
Adresa | J. Hory 4092/29, 46604 Jablonec nad Nisou |
člen správní rady | Ing. Miroslava Richterová |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2007 do 13.9.2016 |
Adresa | Boženy Němcové 501/8, 46005 Liberec V |
člen správní rady | JUDr. Miroslav Pinkas |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2007 do 13.9.2016 |
Adresa | J. Hory 4092/29, 46604 Jablonec nad Nisou |
předseda správní rady | Ing. Petr Grünfeld |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2007 do 29.5.2014 |
Adresa | Tichá 4577/14, 46602 Jablonec nad Nisou |
IČO: | 27336085 |
---|---|
Firma: | Nadační fond TECHNOLOGY |
Právní forma: | Nadační fond |
Okres: | Jablonec nad Nisou |
Základní územní jednotka: | Jablonec nad Nisou |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 24. 10. 2007 |
Sídlo: | Liberecká 713/102, Jablonec nad Nisou 46601 |
---|
Ambulantní nebo terénní sociální služby |