Nadační fond STÁŘÍ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Nadační fond STÁŘÍ (24826316) je Nadační fond. Sídlí na adrese K Sídlišti 514, 28101 Velim. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 4. 2011 Nadační fond STÁŘÍ má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Nadační fond STÁŘÍ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Nadační fond STÁŘÍ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 20. 4. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | N 837 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24826316 | |
Jméno: | Nadační fond STÁŘÍ | |
Právní forma: | Nadační fond | 20.4.2011 |
Zapsána dne: | 20.4.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | K Sídlišti 514, Velim 28101, Česká republika | 26.11.2015 |
---|
člen správní rady | Josef Farkaš |
---|---|
Ve funkci | od 14.8.2020 |
Adresa | U Koupaliště 232, 28101 Velim |
člen správní rady | Josef Farkaš |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2015 |
Adresa | K Sídlišti 514, 28101 Velim |
předseda správní rady | Mgr. Zdenka Farkašová |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2015 |
Adresa | K Sídlišti 514, 28101 Velim |
člen správní rady | Josef Farkaš |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2015 do 14.8.2020 |
Adresa | K Sídlišti 514, 28101 Velim |
člen správní rady | Josef Farkaš Ml. |
---|---|
Ve funkci | od 20.4.2011 do 26.11.2015 |
Adresa | K Sídlišti 514, 28101 Velim |
předseda správní rady | Mgr. Zdenka Farkašová |
---|---|
Ve funkci | od 20.4.2011 do 26.11.2015 |
Adresa | K Sídlišti 514, 28101 Velim |
člen správní rady | Josef Farkaš |
---|---|
Ve funkci | od 20.4.2011 do 26.11.2015 |
Adresa | K Sídlišti 514, 28101 Velim |
IČO: | 24826316 |
---|---|
Firma: | Nadační fond STÁŘÍ |
Právní forma: | Nadační fond |
Okres: | Kolín |
Základní územní jednotka: | Velim |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 20. 4. 2011 |
Sídlo: | K Sídlišti 514, Velim 28101 |
---|
Sociální péče v domovech pro seniory a osoby se zdravotním postižením |