Nadační fond SŠ řemesel, Šumperk má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Nadační fond SŠ řemesel, Šumperk (04463242) je Nadační fond. Sídlí na adrese Gen. Krátkého 1799/30, 78701 Šumperk. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 10. 2015 Nadační fond SŠ řemesel, Šumperk má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Nadační fond SŠ řemesel, Šumperk nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Nadační fond SŠ řemesel, Šumperk na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 7. 10. 2015 |
---|---|---|
Spisová značka: | N 1212 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 04463242 | |
Jméno: | Nadační fond SŠŽTS Šumperk | |
Právní forma: | Nadační fond | 7.10.2015 7.10.2015 |
Zapsána dne: | 7.10.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Gen. Krátkého 1799/30, Šumperk 78701, Česká republika | 7.10.2015 |
---|
Předseda správní rady | Marie Neduchalová |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2024 |
Adresa | 4, 78816 Sobotín |
Člen správní rady | Martina Černá |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2024 |
Adresa | nám. Míru 1620/3, 78701 Šumperk |
Člen správního orgánu | Hana Kubelková |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2024 |
Adresa | Gagarinova 2375/9, 78701 Šumperk |
Předseda správní rady | Marie Neduchalová |
---|---|
Ve funkci | od 8.9.2022 do 12.4.2024 |
Adresa | 4, 78816 Sobotín |
člen správní rady | Martina Černá |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2019 do 12.4.2024 |
Adresa | nám. Míru 1620/3, 78701 Šumperk |
člen správní rady | Mgr. Hana Kubelková |
---|---|
Ve funkci | od 22.7.2020 do 12.4.2024 |
Adresa | Gagarinova 2375/9, 78701 Šumperk |
Předseda správní rady | Marie Neduchalová |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2019 do 8.9.2022 |
Adresa | Zahradní 2664/17, 78701 Šumperk |
člen správní rady | Mgr. Hana Kubelková |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2019 do 22.7.2020 |
Adresa | Dolnostudénská 1079/2, 78701 Šumperk |
Předseda správní rady | Marie Neduchalová |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2015 do 30.10.2019 |
Adresa | Zahradní 2664/17, 78701 Šumperk |
Člen správní rady | Ing. Jiří Cigánek |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.2015 do 30.10.2019 |
Adresa | Dolní 2/69, 78313 Štěpánov |
Člen správní rady | Ing. Josef Diviš |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.2015 do 30.10.2019 |
Adresa | V Zátiší 391, 78833 Hanušovice |
člen správní rady | Ing. Jiří Cigánek |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2015 do 3.11.2015 |
Adresa | Dolní 2/69, 78313 Štěpánov |
Člen správní rady | Ing. Josef Diviš |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2015 do 3.11.2015 |
Adresa | V Zátiší 391, 78833 Hanušovice |
IČO: | 04463242 |
---|---|
Firma: | Nadační fond SŠ řemesel, Šumperk |
Právní forma: | Nadační fond |
Okres: | Šumperk |
Základní územní jednotka: | Šumperk |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 7. 10. 2015 |
Sídlo: | Gen. Krátkého 1799/30, Šumperk 78701 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |