Nadační fond škola Mandysova má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Nadační fond škola Mandysova (62060058) je Nadační fond. Sídlí na adrese Mandysova 1434/1, 50012 Hradec Králové. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 1. 2001 Nadační fond škola Mandysova má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Nadační fond škola Mandysova nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Nadační fond škola Mandysova na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 19. 1. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | N 136 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 62060058 | |
Jméno: | Nadační fond škola Mandysova | |
Právní forma: | Nadační fond | 19.1.2001 |
Zapsána dne: | 19.1.2001 |
Základní kapitál | 2 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 19.1.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Mandysova 1434/1, Hradec Králové 50012, Česká republika | 19.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Mandysova 1434/1, Hradec Králové 50012, Česká republika | 19.1.2001 - 19.9.2016 |
Předseda | Věra Matoušková |
---|---|
Ve funkci | od 19.9.2016 |
Adresa | Formánkova 520/31, 50011 Hradec Králové |
Člen statutárního orgánu | Irena Brzková |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2016 |
Adresa | 122, 50351 Kosice |
Člen statutárního orgánu | Milan Rein |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2016 |
Adresa | Selicharova 1422/7, 50012 Hradec Králové |
Člen statutárního orgánu | Igor Mihulka |
---|---|
Ve funkci | od 19.9.2016 |
Adresa | 296, 50331 Vysoká nad Labem |
Člen statutárního orgánu | Pavel Matějus |
---|---|
Ve funkci | od 19.9.2016 |
Adresa | Pod Zámečkem 1516/12, 50012 Hradec Králové |
Člen statutárního orgánu | Jiří Pospíšil |
---|---|
Ve funkci | od 22.4.2020 do 13.2.2024 |
Adresa | Bohuslava Martinů 533/19, 50002 Hradec Králové |
Člen statutárního orgánu | Dáša Prokůpková |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2016 do 20.9.2023 |
Adresa | Selicharova 1419/1, 50012 Hradec Králové |
Člen statutárního orgánu | Ing. Josef Kubát |
---|---|
Ve funkci | od 19.9.2016 do 31.5.2023 |
Adresa | třída Edvarda Beneše 1557/18, 50012 Hradec Králové |
Člen statutárního orgánu | Jiří Pospíšil |
---|---|
Ve funkci | od 22.11.2015 do 22.4.2020 |
Adresa | Poděbradova 405/12, 50002 Hradec Králové |
Člen statutárního orgánu | Irena Brzková |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2001 do 25.10.2016 |
Adresa | E.Beneše , Hradec Králové |
Člen statutárního orgánu | Dáša Prokůpková |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2001 do 25.10.2016 |
Adresa | Selicharova 1419/1, 50012 Hradec Králové |
Člen statutárního orgánu | Milan Rein |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2001 do 25.10.2016 |
Adresa | Selicharova 1422/7, 50012 Hradec Králové |
Předseda | Věra Matoušková |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2001 do 19.9.2016 |
Adresa | Formánkova 520/31, 50011 Hradec Králové |
Člen statutárního orgánu | Ing. Josef Kubát |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2001 do 19.9.2016 |
Adresa | E.Beneše , Hradec Králové |
Člen statutárního orgánu | Igor Mihulka |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2001 do 19.9.2016 |
Adresa | E.Beneše , Hradec Králové |
Člen statutárního orgánu | Pavel Matějus |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2001 do 19.9.2016 |
Adresa | Pod Zámečkem 1516/12, 50012 Hradec Králové |
Člen statutárního orgánu | Jiří Pospíšil |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2001 do 22.11.2015 |
Adresa | Kejzlarova 1677/1, 50012 Hradec Králové |
IČO: | 62060058 |
---|---|
Firma: | Nadační fond škola Mandysova |
Právní forma: | Nadační fond |
Okres: | Hradec Králové |
Základní územní jednotka: | Hradec Králové |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 11. 7. 1994 |
Sídlo: | Mandysova 1434/1, Hradec Králové 50012 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |