Nadační fond rodiny Škopkovy má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Nadační fond rodiny Škopkovy (05588731) je Nadační fond. Sídlí na adrese Kpt. Jaroše 765/3, 37008 České Budějovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 12. 2016 Nadační fond rodiny Škopkovy má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Nadační fond rodiny Škopkovy nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Nadační fond rodiny Škopkovy na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 12. 12. 2016 |
---|---|---|
Spisová značka: | N 1439 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 05588731 | |
Jméno: | Nadační fond rodiny Škopkovy | |
Právní forma: | Nadační fond | 12.12.2016 |
Zapsána dne: | 12.12.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kpt. Jaroše 765/3, České Budějovice 37008, Česká republika | 11.2.2021 |
---|---|---|
Adresa: | Ovocný trh 572/11, Praha 11000, Česká republika | 12.12.2016 - 11.2.2021 |
Člen správní rady | Pavel Brož |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2016 |
Adresa | Kpt. Jaroše 765/3, 37008 České Budějovice |
Předseda správní rady | Ilona Škopková |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2016 |
Adresa | Kpt. Jaroše 765/3, 37008 České Budějovice |
Člen správní rady | Ing. Hana Brožová |
---|---|
Ve funkci | od 30.4.2024 |
Adresa | Kpt. Jaroše 765/3, 37008 České Budějovice |
Člen správní rady | Ing. Martin Škopek Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2016 do 30.4.2024 |
Adresa | Dělnická 412, 37381 Kamenný Újezd |
IČO: | 05588731 |
---|---|
Firma: | Nadační fond rodiny Škopkovy |
Právní forma: | Nadační fond |
Okres: | České Budějovice |
Základní územní jednotka: | České Budějovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 12. 12. 2016 |
Sídlo: | Kpt. Jaroše 765/3, České Budějovice 37008 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |