Nadační fond pro studenty Mezinárodní hotelové školy v Bad Leonfeldenu v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Nadační fond pro studenty Mezinárodní hotelové školy v Bad Leonfeldenu v likvidaci (49020412) je Nadační fond. Sídlí na adrese 139, 38279 Frymburk. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 3. 1999 Nadační fond pro studenty Mezinárodní hotelové školy v Bad Leonfeldenu v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Nadační fond pro studenty Mezinárodní hotelové školy v Bad Leonfeldenu v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Nadační fond pro studenty Mezinárodní hotelové školy v Bad Leonfeldenu v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 17. 3. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | N 41 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 49020412 | |
Jméno: | Nadační fond pro studenty Mezinárodní hotelové školy v Bad Leonfeldenu | |
Právní forma: | Nadační fond | 17.3.1999 |
Zapsána dne: | 17.3.1999 | |
Nadační fondbyl zrušen s likvidací usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích čj. 37 Cm 245/2023-7 ze dne 4.1.2024, které nabylo právní moci dne 7.2.2024, jímž byl jmenován i likvidátor nadačního fondu. | 16.2.2024 |
Základní kapitál | 2 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 17.3.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 139, Frymburk 38279, Česká republika | 7.12.2016 |
---|---|---|
Adresa: | 139, Frymburk 38279, Česká republika | 17.3.1999 - 7.12.2016 |
Člen statutárního orgánu | Anna Matějčková |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2016 do 15.8.2023 |
Adresa | Náměstí 54, 38241 Kaplice |
Člen statutárního orgánu | Jana Kaciánová |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2016 do 15.8.2023 |
Adresa | 117, 37331 Olešnice |
předseda správní rady | Drahuše Grohmanová |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2016 do 15.8.2023 |
Adresa | 24, 38279 Frymburk |
předseda správní rady | Drahuše Grohmanová |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.1999 do 7.12.2016 |
Adresa | 139, 38279 Frymburk |
Člen statutárního orgánu | Anna Matějčková |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.1999 do 7.12.2016 |
Adresa | Náměstí 54, 38241 Kaplice |
Člen statutárního orgánu | Jana Kubíková |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.1999 do 7.12.2016 |
Adresa | Omlenická 460, 38241 Kaplice |
IČO: | 49020412 |
---|---|
Firma: | Nadační fond pro studenty Mezinárodní hotelové školy v Bad Leonfeldenu v likvidaci |
Právní forma: | Nadační fond |
Okres: | Český Krumlov |
Základní územní jednotka: | Frymburk |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 23. 8. 1993 |
Sídlo: | 139, Frymburk 38279 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |