Nadační fond pro rozvoj odborného školství v Podorlicku má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Nadační fond pro rozvoj odborného školství v Podorlicku (48614751) je Nadační fond. Sídlí na adrese U Stadionu 1166, 51601 Rychnov nad Kněžnou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 2. 1999 Nadační fond pro rozvoj odborného školství v Podorlicku má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Nadační fond pro rozvoj odborného školství v Podorlicku nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Nadační fond pro rozvoj odborného školství v Podorlicku na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 15. 2. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | N 84 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48614751 | |
Jméno: | Nadační fond pro rozvoj odborného školství v Podorlicku | |
Právní forma: | Nadační fond | 15.2.1999 |
Zapsána dne: | 15.2.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou 51601, Česká republika | 4.10.2016 |
---|
člen správní rady | Mgr. Miroslava Dernerová |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2016 |
Adresa | 69, 51754 Vamberk |
člen správní rady | Ing. Jiřina Petruželková |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2016 |
Adresa | 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou |
předseda správní rady | Ing. Pavel Bílek |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2016 |
Adresa | 41, 51741 Vrbice |
člen správní rady | Ing. Jiřina Petruželková |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2008 do 4.10.2016 |
Adresa | 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou |
člen správní rady | Mgr. Miroslava Dernerová |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2008 do 4.10.2016 |
Adresa | 69, 51754 Vamberk |
předseda správní rady | Ing. Pavel Bílek |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2008 do 4.10.2016 |
Adresa | 41, 51741 Vrbice |
Člen | Mgr. Karel Mareš |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.1999 do 17.12.2007 |
Adresa | Sokolovská 1344, 51601 Rychnov nad Kněžnou |
Člen | Mgr. Jaroslav Serbousek |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.1999 do 17.12.2007 |
Adresa | Mírová 1437, 51601 Rychnov nad Kněžnou |
Člen | Ing. Josef Jirsa |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.1999 do 17.12.2007 |
Adresa | Na Trávníku 1238, 51601 Rychnov nad Kněžnou |
IČO: | 48614751 |
---|---|
Firma: | Nadační fond pro rozvoj odborného školství v Podorlicku |
Právní forma: | Nadační fond |
Okres: | Rychnov nad Kněžnou |
Základní územní jednotka: | Rychnov nad Kněžnou |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 22. 6. 1993 |
Sídlo: | U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou 51601 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |