Nadační fond pro podporu Fakultní nemocnice Hradec Králové má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Nadační fond pro podporu Fakultní nemocnice Hradec Králové (09263497) je Nadační fond. Sídlí na adrese Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 7. 2020 Nadační fond pro podporu Fakultní nemocnice Hradec Králové má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Nadační fond pro podporu Fakultní nemocnice Hradec Králové nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Nadační fond pro podporu Fakultní nemocnice Hradec Králové na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 9. 7. 2020 |
---|---|---|
Spisová značka: | N 519 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 09263497 | |
Jméno: | Nadační fond pro podporu fakultní nemocnice Hradec Králové | |
Právní forma: | Nadační fond | 9.7.2020 |
Zapsána dne: | 9.7.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Československé armády 408/51, Hradec Králové 50003, Česká republika | 9.7.2020 |
---|
předseda správní rady | Prof. MUDr. Roman Chlíbek Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2023 |
Adresa | Štechova 1872/5, 50009 Hradec Králové |
člen správní rady | Ing. arch. František Křelina |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2023 |
Adresa | Na Jezírkách 305/28, 50011 Hradec Králové |
člen správní rady | Doc. MUDr. Leoš Heger CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2023 |
Adresa | Svatojánská 676/7, 50011 Hradec Králové |
Člen správní rady | Mgr. Arnošt Štěpánek |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2022 |
Adresa | Jilmová 1923, 50008 Hradec Králové |
Člen správní rady | Mgr. Eva Vachková Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2020 |
Adresa | Hradecká 70/59, 50011 Hradec Králové |
Člen správní rady | PaedDr. Soňa Lamichová |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2020 |
Adresa | třída SNP 850/52, 50003 Hradec Králové |
Místopředseda správní rady | MUDr. Zdeněk Fink |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.2023 |
Adresa | Ulrichovo náměstí 762/6, 50002 Hradec Králové |
Člen správní rady | Andrea Turková |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2020 do 30.6.2023 |
Adresa | Břetislavova 1204/12, 50002 Hradec Králové |
Člen správní rady | Bc. Jakub Vít |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2020 do 30.6.2023 |
Adresa | Rybova 1893/7, 50009 Hradec Králové |
Předseda správní rady | Prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 31.1.2022 do 3.6.2023 |
Adresa | Durychova 1389/10, 50012 Hradec Králové |
člen správní rady | MUDr. Zdeněk Fink |
---|---|
Ve funkci | od 5.7.2022 do 10.5.2023 |
Adresa | Ulrichovo náměstí 762/6, 50002 Hradec Králové |
Místopředseda správní rady | PhDr. Jiří Štěpán Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 23.12.2021 do 19.8.2022 |
Adresa | 20, 51761 Rokytnice v Orlických horách |
Člen správní rady | Ing. Aleš Cabicar |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2020 do 10.5.2022 |
Adresa | U Vodojemu 1688, 54701 Náchod |
Předseda správní rady | Mgr. Martin Hanousek |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2020 do 31.1.2022 |
Adresa | Vachkova 829/6, 50009 Hradec Králové |
Místopředseda správní rady | PhDr. Jiří Štěpán Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2020 do 23.12.2021 |
Adresa | U Náhona 455/40, 50301 Hradec Králové |
IČO: | 09263497 |
---|---|
Firma: | Nadační fond pro podporu Fakultní nemocnice Hradec Králové |
Právní forma: | Nadační fond |
Okres: | Hradec Králové |
Základní územní jednotka: | Hradec Králové |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 9. 7. 2020 |
Sídlo: | Československé armády 408/51, Hradec Králové 50003 |
---|
Ostatní činnosti související se zdravotní péčí j. n. |