Nadační fond pro mezinárodní vzdělávání a integraci Integra má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Nadační fond pro mezinárodní vzdělávání a integraci Integra (04333799) je Nadační fond. Sídlí na adrese Opletalova 1441/19, 11000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 9. 2015 a je stále aktivní. Nadační fond pro mezinárodní vzdělávání a integraci Integra má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Nadační fond pro mezinárodní vzdělávání a integraci Integra nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Nadační fond pro mezinárodní vzdělávání a integraci Integra na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 10. 9. 2015 |
---|---|---|
Spisová značka: | N 1775 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 04333799 | |
Jméno: | Nadační fond na podporu Tradiční čínské medicíny a alternativ | |
Právní forma: | Nadační fond | 10.9.2015 10.9.2015 |
Zapsána dne: | 10.9.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Opletalova 1441/19, Praha 11000, Česká republika | 20.1.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Krakonošovo náměstí 133, Trutnov 54101, Česká republika | 10.9.2015 - 20.1.2020 |
předseda správní rady | Mgr. Borys Deket |
---|---|
Ve funkci | od 27.12.2021 |
Adresa | 14, 27751 Nelahozeves |
člen správní rady | Dr. Michal Pospíšil Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2020 |
Adresa | Vodnická 397/53, 14900 Praha |
člen správní rady | Markéta Zelinková |
---|---|
Ve funkci | od 27.12.2021 do 22.3.2022 |
Adresa | Střešovická 1015/45, 16200 Praha |
předseda správní rady | Markéta Zelinková |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2020 do 27.12.2021 |
Adresa | Střešovická 1015/45, 16200 Praha |
člen správní rady | Oliver Šteindler |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2020 do 27.12.2021 |
Adresa | Pod Sklenářkou 285/1, 17100 Praha |
člen správní rady | Beáta Musialová |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2020 do 8.12.2020 |
Adresa | Sokolovská 98/96, 18600 Praha |
člen správní rady | Markéta Zelinková |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2015 do 20.1.2020 |
Adresa | Střešovická 1015/45, 16200 Praha |
člen správní rady | MUDr. Jana Rousková |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2015 do 20.1.2020 |
Adresa | Kiesewettrova 963, 54101 Trutnov |
člen správní rady | Jan Hovorka |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2015 do 20.1.2020 |
Adresa | U milosrdných 804/14, 11000 Praha |
předseda správní rady | MUDr. Pavel Běleš |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2015 do 9.7.2018 |
Adresa | Janáčkovo nábřeží 1211/11, 15000 Praha |
předseda správní rady | MUDr. Pavel Běleš |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2015 do 9.7.2018 |
Adresa | Janáčkovo nábřeží 1211/11, 15000 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 04333799 |
---|---|
Jméno: | Nadační fond pro mezinárodní vzdělávání a integraci Integra |
Právní forma podnikání: | Nadační fond |
Vznik první živnosti: | 10. 9. 2015 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Opletalova 1441/19, Praha 11000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 6. 5. 2019 |
Člen statutárního orgánu: | Markéta Zelinková |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Oliver Šteindler |
Člen statutárního orgánu: | Beáta Musialová |
Člen statutárního orgánu: | JUDr. Michal Pospíšil Ph.D. |
IČO: | 04333799 |
---|---|
Firma: | Nadační fond pro mezinárodní vzdělávání a integraci Integra |
Právní forma: | Nadační fond |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 10. 9. 2015 |
Sídlo: | Opletalova 1441/19, Praha 11000 |
---|
Ostatní činnosti související se zdravotní péčí |