Nadační fond POMOZTE DAREM má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Nadační fond POMOZTE DAREM (29058783) je Nadační fond. Sídlí na adrese Jasanová 1923, 25301 Hostivice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 3. 2010 Nadační fond POMOZTE DAREM má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Nadační fond POMOZTE DAREM nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Nadační fond POMOZTE DAREM na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 31. 3. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | N 786 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29058783 | |
Jméno: | Nadační fond POMOZTE DAREM | |
Právní forma: | Nadační fond | 31.3.2010 |
Zapsána dne: | 31.3.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jasanová 1923, Hostivice 25301, Česká republika | 31.3.2010 |
---|
místopředseda správní rady | Doc. Ing. Jan Holub |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2023 |
Adresa | Úzká 58, 25261 Jeneč |
předseda správní rady | Mgr. Radka Holubová |
---|---|
Ve funkci | od 12.7.2021 |
Adresa | Jasanová 1923, 25301 Hostivice |
člen správní rady | Ing. Vladislav Číp |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.2021 |
Adresa | K Šafránce 68/12, 19000 Praha |
místopředseda správní rady | Doc. Ing. Jan Holub |
---|---|
Ve funkci | od 14.10.2021 do 22.3.2023 |
Adresa | Jasanová 1923, 25301 Hostivice |
místopředseda správní rady | Doc. Ing. Jan Holub |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2010 do 14.10.2021 |
Adresa | Jasanová 1923, 25301 Hostivice |
člen správní rady | Ing. Vladislav Číp |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2010 do 27.8.2021 |
Adresa | K Šafránce 68/12, 19000 Praha 9 |
předseda správní rady | Mgr. Radka Holubová |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2010 do 12.7.2021 |
Adresa | Jasanová 1923, 25301 Hostivice |
IČO: | 29058783 |
---|---|
Firma: | Nadační fond POMOZTE DAREM |
Právní forma: | Nadační fond |
Okres: | Praha-západ |
Základní územní jednotka: | Hostivice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 31. 3. 2010 |
Sídlo: | Jasanová 1923, Hostivice 25301 |
---|
Ambulantní nebo terénní sociální služby |