Nadační fond pomoci cizincům v nouzi má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Nadační fond pomoci cizincům v nouzi (17785260) je Nadační fond. Sídlí na adrese 65, 26701 Králův Dvůr. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 12. 2022 Nadační fond pomoci cizincům v nouzi má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Nadační fond pomoci cizincům v nouzi nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Nadační fond pomoci cizincům v nouzi na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 12. 2022 |
---|---|---|
Spisová značka: | N 2231 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 17785260 | |
Jméno: | Nadační fond pomoci cizincům v nouzi | |
Právní forma: | Nadační fond | 1.12.2022 |
Zapsána dne: | 1.12.2022 |
Základní kapitál | 2 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 1.12.2022 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 65, Králův Dvůr 26701, Česká republika | 1.12.2022 |
---|
předseda správní rady | Radek Vodička |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.2024 |
Adresa | Okořská 338/13, 18100 Praha |
člen správní rady | Oleksandr Shuliarenko |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.2024 |
Adresa | Žltá 3900/6 , Bratislava |
člen správní rady | Ljudmyla Reva |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.2024 |
Adresa | Elektrykiv 9/11 , Kyjev |
Člen správní rady | Miroslav Bílek |
---|---|
Ve funkci | od 16.2.2023 do 10.5.2024 |
Adresa | Vídeňská 229/11, 63900 Brno |
Člen správní rady | Tomáš Velička |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2023 do 10.5.2024 |
Adresa | Křenová 64/13, 60200 Brno |
Předseda správní rady | Karel Vorálek |
---|---|
Ve funkci | od 16.2.2023 do 29.11.2023 |
Adresa | 845, 63700 Brno |
Člen správní rady | Tomáš Velička |
---|---|
Ve funkci | od 16.2.2023 do 25.2.2023 |
Adresa | Velké náměstí 115/1, 76701 Kroměříž |
Předseda správní rady | Viktor Dutkánics |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.2022 do 16.2.2023 |
Adresa | Charbulova 90/180, 61800 Brno |
člen správní rady | Suren Mhlamian |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.2022 do 16.2.2023 |
Adresa | Toryská 5061/18 , Bratislava |
člen správní rady | Rostyslav Artymovych |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.2022 do 16.2.2023 |
Adresa | Toryská 5061/18 , Bratislava |
IČO: | 17785260 |
---|---|
Firma: | Nadační fond pomoci cizincům v nouzi |
Právní forma: | Nadační fond |
Okres: | Beroun |
Základní územní jednotka: | Králův Dvůr |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 1. 12. 2022 |
Sídlo: | 65, Králův Dvůr 26701 |
---|
Činnosti organizací na ochranu a zlepšení postavení etnických, menšinových a jiných speciálních skupin |