Nadační fond Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Nadační fond Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji v likvidaci (03078779) je Nadační fond. Sídlí na adrese Škroupova 1760/18, 30100 Plzeň. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 6. 2014 Nadační fond Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Nadační fond Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Nadační fond Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 18. 6. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | N 211 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 03078779 | |
Jméno: | Nadační fond Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji | |
Právní forma: | Nadační fond | 18.6.2014 |
Zapsána dne: | 18.6.2014 | |
Zastupitelstvo Plzeňského kraje rozhodlo o zrušení Nadačního fondu s likvidací ke dni 27.11.2023 usnesením č. 1423/23 ze dne 27.11.2023 v souladu s ust. § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů. | 24.8.2024 | |
Tímto jsou vyzýváni věřitelé, aby přihlásili své pohledávky, které mají za Nadačním fondem Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji v likvidaci, a to ve lhůtě 3 měsíců a 2 týdnů ode dne následujícího po dni zveřejnění tohoto zápisu. | 24.8.2024 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Škroupova 1760/18, Plzeň 30100, Česká republika | 18.6.2014 |
---|
1. místopředsedkyně | Mgr. Ivana Bartošová |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2017 |
Adresa | K Merfánům 216/32, 31800 Plzeň |
předseda | Mgr. Jaroslav Šobr |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2017 |
Adresa | Soukenická 143, 34561 Staňkov |
člen | Ivo Grűner |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2017 |
Adresa | 22, 33165 Žihle |
člen | Mgr. Radka Trylčová |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2017 |
Adresa | Sedlecká 1277/7, 32300 Plzeň |
člen | JUDr. Jaroslava Havlíčková |
---|---|
Ve funkci | od 18.9.2020 |
Adresa | 26, 33204 Šťáhlavy |
2. místopředseda | Bc. Jiří Struček |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2017 do 18.9.2020 |
Adresa | Na Terase 1876, 34701 Tachov |
předseda | Jiří Struček |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2014 do 22.8.2017 |
Adresa | Na Terase 1876, 34701 Tachov |
člen | Václav Štekl |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2014 do 22.8.2017 |
Adresa | Letkovská 39/34, 32600 Plzeň |
1. místopředsedkyně | Zdeňka Lišková |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2014 do 22.8.2017 |
Adresa | Šťáhlavská 817, 33701 Rokycany |
2. místopředseda | Jaroslav Šobr |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2014 do 22.8.2017 |
Adresa | Soukenická 143, 34561 Staňkov |
člen | Ivo Grűner |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2014 do 22.8.2017 |
Adresa | 22, 33165 Žihle |
IČO: | 03078779 |
---|---|
Firma: | Nadační fond Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji v likvidaci |
Právní forma: | Nadační fond |
Okres: | Plzeň-město |
Základní územní jednotka: | Plzeň 3 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 18. 6. 2014 |
Sídlo: | Škroupova 1760/18, Plzeň 30100 |
---|
Podpůrné činnosti ve vzdělávání |