Nadační fond Petra Samohýla má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Nadační fond Petra Samohýla (26308452) je Nadační fond. Sídlí na adrese Smetanova 1058, 51251 Lomnice nad Popelkou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 12. 2002 Nadační fond Petra Samohýla má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Nadační fond Petra Samohýla nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Nadační fond Petra Samohýla na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 18. 12. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | N 259 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26308452 | |
Jméno: | Nadační fond Petra Samohýla | |
Právní forma: | Nadační fond | 18.12.2002 |
Zapsána dne: | 18.12.2002 |
Základní kapitál | 10 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 18.12.2002 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Smetanova 1058, Lomnice nad Popelkou 51251, Česká republika | 11.1.2024 |
---|---|---|
Adresa: | Provazníkova 1231/7, Brno 61300, Česká republika | 8.12.2016 - 11.1.2024 |
Adresa: | Provazníkova 1231/7, Brno 61300, Česká republika | 18.12.2002 - 8.12.2016 |
předseda správní rady | Ing. Petr Samohýl |
---|---|
Ve funkci | od 11.1.2024 |
Adresa | Přímá 1189, 51251 Lomnice nad Popelkou |
člen správní rady | Ing. Lukáš Samohýl |
---|---|
Ve funkci | od 11.1.2024 |
Adresa | gen. Ludvíka Svobody 1197, 51251 Lomnice nad Popelkou |
člen správní rady | Ing. Lucie Samohýlová |
---|---|
Ve funkci | od 11.1.2024 |
Adresa | Přímá 1189, 51251 Lomnice nad Popelkou |
člen správní rady | Ing. Petr Samohýl |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2021 do 11.1.2024 |
Adresa | Přímá 1189, 51251 Lomnice nad Popelkou |
člen správní rady | Ing. Lukáš Samohýl |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2021 do 11.1.2024 |
Adresa | gen. Ludvíka Svobody 1197, 51251 Lomnice nad Popelkou |
člen správní rady | Ing. Lucie Samohýlová |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2021 do 11.1.2024 |
Adresa | Přímá 1189, 51251 Lomnice nad Popelkou |
člen | Ludmila Henyšová |
---|---|
Ve funkci | od 22.2.2013 do 10.2.2021 |
Adresa | Na Návsi 6, 25162 Tehovec |
člen | Jan Pazderský |
---|---|
Ve funkci | od 22.2.2013 do 10.2.2021 |
Adresa | Smetanova 1075, 51251 Lomnice nad Popelkou |
předseda | Petr Samohýl |
---|---|
Ve funkci | od 22.2.2013 do 10.2.2021 |
Adresa | Přímá 1189, 51251 Lomnice nad Popelkou |
předseda | Ing. Petr Samohýl |
---|---|
Ve funkci | od 18.12.2002 do 22.2.2013 |
Adresa | Poděbradova 1300, 51251 Lomnice nad Popelkou |
člen | MVDr. Ivan Henyš |
---|---|
Ve funkci | od 18.12.2002 do 22.2.2013 |
Adresa | Pražská 6, 25162 Mukařov |
člen | Ludmila Henyšová |
---|---|
Ve funkci | od 18.12.2002 do 22.2.2013 |
Adresa | Pražská 6, 25162 Mukařov |
IČO: | 26308452 |
---|---|
Firma: | Nadační fond Petra Samohýla |
Právní forma: | Nadační fond |
Okres: | Semily |
Základní územní jednotka: | Lomnice nad Popelkou |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 18. 12. 2002 |
Sídlo: | Smetanova 1058, Lomnice nad Popelkou 51251 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |